Entreprise : EIKEO - SIREN 451 390 330
Identité
Dénomination
EIKEO
SIREN (siège)
451 390 330
Date d'immatriculation au RNE
31/12/2003
Début d’activité
11/12/2003
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2004
Nature de l'entreprise
Libérale non règlementée
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
CONSEIL ETUDE ADAPTATION COMMERCIALISATION DISTRIBUTION EDITION DE TOUS PRODUITS ET DE TOUS PROCEDES DANS LE DOMAINE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET NOTAMMENT DANS LES NOUVEAUX MEDIAS
Code APE
6202A - Conseil en systèmes et logiciels informatiques
Capital social
443744 EUR
Adresse du siège
20 RUE BOUVIER 75011 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Forestier ALAIN
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1959
Commune de résidence
Chatou
Nom, Prénom(s)
Bourgeat YANN
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1976
Commune de résidence
Paris
Dénomination
EXPONENS Conseil & Expertise
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Chatou
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
11/12/2003
Siret
45139033000038
Code APE
6202A - Conseil en systèmes et logiciels informatiques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
CONSEIL ETUDE ADAPTATION COMMERCIALISATION DISTRIBUTION EDITION DE TOUS PRODUITS ET DE TOUS PROCEDES DANS LE DOMAINE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET NOTAMMENT DANS LES NOUVEAUX MEDIAS
Adresse
20 RUE BOUVIER
75011 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
01/01/2013
Siret
45139033000020
Code APE
6202A - Conseil en systèmes et logiciels informatiques
Nature de l'établissement
Libérale non règlementée
Activité principale
Conseil en systèmes et logiciels informatiques
Adresse
11 RUE LEON JOUHAUX
75010 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 23/12/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
11/12/2003
Siret
45139033000012
Code APE
6202A - Conseil en systèmes et logiciels informatiques
Nature de l'établissement
Activité principale
Conseil en systèmes et logiciels informatiques
Adresse
102 B RUE DE MIROMESNIL
75008 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2003B2139427
Date d'ajout
12/02/2020
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 12/02/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2003B2139423
Date d'ajout
08/11/2017
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 08/11/2017 a prononcé la liquidation judiciaire sous le numéro P201701850 désigne liquidateur SCP BTSG en la personne de Me Stéphane Gorrias 15 rue de l'Hôtel de Ville 92200 Neuilly-sur-Seine, maintient M. Antoine Guinet, juge commissaire, met fin à la mission de l'administrateur SELARL FHB en la personne de Me Hélène Bourbouloux
Numéro d'observation
2003B2139421
Date d'ajout
11/07/2017
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé en date du 11/07/2017 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro P201701850 date de cessation des paiements le 18/05/2017, et a désigné juge commissaire : M. Antoine Guinet, administrateur : SELARL FHB en la personne de Me Hélène Bourbouloux 22 avenue Victoria 75001 Paris, avec pour mission : d'assister, mandataire judiciaire : SCP BTSG en la personne de Me Stéphane Gorrias 15 rue de l'Hôtel de Ville 92200 Neuilly-sur-Seine, et a ouvert une période d'observation expirant le 11/11/2017, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).