Entreprise : FABIRIC - SIREN 451 389 506
Identité
Dénomination
FABIRIC
SIREN (siège)
451 389 506
Date d'immatriculation au RNE
24/12/2003
Début d’activité
05/12/2003
Date de fin de la personne morale
23/12/2093
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Propriété, gestion, administration, mise en valeur, exploitation par bail ou autrement. Obtention d'emprunts avec ou sans garantie et toutes opérations y afférentes à caractère civil
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1560 EUR
Adresse du siège
13 RTE DES AIX 18510 MENETOU-SALON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BLONDEAU ERIC
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1968
Commune de résidence
Saint-Sorlin d'arves
Nom, Prénom(s)
BLONDEAU FABIENNE
Nom d'usage
DEVOUCOUX
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1967
Commune de résidence
Chassy
Nom, Prénom(s)
DERUE BERNADETTE
Nom d'usage
BLONDEAU
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1944
Commune de résidence
MENETOU SALON
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
05/12/2003
Siret
45138950600010
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Propriété, gestion, administration, mise en valeur, exploitation par bail ou autrement. Obtention d'emprunts avec ou sans garantie et toutes opérations y afférentes à caractère civil
Autres Activités
Propriété, gestion, administration, mise en valeur, exploitation par bail ou autrement. Obtention d'emprunts avec ou sans garantie et toutes opérations y afférentes à caractère civil
Adresse
13 RTE DES AIX
18510 , MENETOU-SALON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
5178
Date d'ajout
28/12/2010
Description
Modifcation relative aux personnes dirigeantes à compter du 15.01.2007 Partant : BLONDEAU Jean-Pierre, Gérant(e) Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 26/01/2008 : Nouveau : DEVOUCOUX Fabienne, Associé Société Civile Nouveau : BLONDEAU Eric, Associé Société Civile
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).