Entreprise : AIR HORIZONS - SIREN 451 371 496
Identité
Dénomination
AIR HORIZONS
SIREN (siège)
451 371 496
Date d'immatriculation au RNE
26/12/2003
Date de fin de la personne morale
25/12/2102
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
3300000 EUR
Adresse du siège
1 PL DE LONDRES 93290 TREMBLAY-EN-FRANCE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CONTINENTAL SQUARE BATIMEN
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GUILLO FABIENNE
Nom d'usage
BARROUILLET
Qualité
Directeur général délégué
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1967
Commune de résidence
Houilles
Nom, Prénom(s)
CHEVREUX FRANCOIS
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1949
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
DARDELLE PATRICK
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Draveil
Dénomination
SOCIETE ANGEL GATE AVIATION LIMITED
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
LONDRES
Dénomination
SALUSTRO REYDEL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Dénomination
AUDIT ET CONSEILS ASSOCIES A.C.A.
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 07/12/2005
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
31/12/2003
Siret
45137149600022
Code APE
622Z
Origine du fonds
Création
Activité principale
Toute activité de transport aérien, public ou privé de passagers de courrier et de fret achat location vente, importation et exploitation de tout matériel aéronautique ou aérospatial, formation de toute personne aux métiers de l'aéronautique
Adresse
1 PL DE LONDRES
93290 , TREMBLAY-EN-FRANCE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CONTINENTAL SQUARE BATIMEN
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
24/12/2003
Siret
45137149600014
Code APE
622Z
Adresse
AEROPORT DE PARIS BOURGET
95500 , BONNEUIL-EN-FRANCE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE NORD AVIATION AFFAIRE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
62489
Date d'ajout
19/07/2024
Description
Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif en date du : 22/03/2024
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
14002
Date d'ajout
24/01/2011
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lille en date du 06/01/2011 , Modification de la date de cessation des paiements, nouvelle date 16/05/2004
Numéro d'observation
80024
Date d'ajout
22/05/2006
Description
jugement du tribunal de commerce de LILLE en date du 27/02/2006 désigne MR LAKAH en qualité de mandataire ad hoc et designe selarl SOINNE avec ME SOINNE 68 ave du peuple belge 59800 LILLE en qualité de liquidateur adjoint à ME DANGUY MARIE maintenue dans ses fonctions
Numéro d'observation
71159
Date d'ajout
03/03/2006
Description
Jugement du tribunal de commerce de LILLE En date du 15/02/2006 Nommant WALLEART Guy juge commissaire suppléant en remplacement du juge-commissaire suppléant précédemment désigné.
Numéro d'observation
71158
Date d'ajout
03/03/2006
Description
Jugement du tribunal de commerce de LILLE en date du 15/02/2006 nommant DUJARDIN Jacques juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
67092
Date d'ajout
03/02/2006
Description
Arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 24/01/2006 déssaisissant le Tribunal de Commerce de Bobigny et désignant le Tribunal de Commerce de Lille pour connaître des procédures commerciales impliquant M. LAKAH.
Numéro d'observation
59366
Date d'ajout
07/12/2005
Description
Jugement du tribunal de commerce de BOBIGNY en date du 07/12/2005 , prononce la liquidation judiciaire sous le numéro 2005J01411 , désigne liquidateur ME DANGUY MARIE 2 BIS RUE DE LORRAINE 93000 BOBIGNY , allonge le délai de déclaration des créances pour une durée de 04 mois à compter de la parution au Bodacc du jugement d'ouverture , nom du juge-commissaire MME POILLEUX , met fin à la mission de l'administrateur Maitre CHAVAUX 11 R DE SONTAY 75116 PARIS
Numéro d'observation
55888
Date d'ajout
16/11/2005
Description
Le tribunal de commerce de BOBIGNY a prononcé en date du 16/11/2005 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire régime général sous le numéro 2005J01411 à titre principal , date de cessation des paiements le 01/10/2005 , et a désigné juge commissaire MME POILLEUX , juge commissaire suppléant M. JACQUEMONT , administrateur MAITRE CHAVAUX 11 RUE DE SONTAY 75116 PARIS avec pour mission de assurer seul l'administration de l'entreprise , représentant des créanciers ME DANGUY MARIE 2 BIS RUE DE LORRAINE 93000 BOBIGNY , et a ouvert une période d'observation expirant le 07/12/2005 . Le représentant des créanciers devra déposer la liste des créances dans les 12 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances. Les déclarations de créances sont à déposer au représentant des créanciers dans les deux mois à compter de la date de parution au Bodacc.
Numéro d'observation
55577
Date d'ajout
14/11/2005
Description
Déclaration de cessation des paiements effectuée au greffe du tribunal de commerce de BOBIGNY , en date du 14/11/2005
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).