Entreprise : SCI PRM - SIREN 451 367 809
Identité
Dénomination
SCI PRM
SIREN (siège)
451 367 809
Date d'immatriculation au RNE
01/12/2003
Début d’activité
01/11/2003
Date de fin de la personne morale
30/11/2102
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Acquisition, construction, administration, exploitation par bail, ou location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
300 EUR
Adresse du siège
56 RUE DE GOEULZIN 59169 FERIN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MERCIER JACQUELINE
Nom d'usage
TRANIN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1948
Commune de résidence
Férin
Nom, Prénom(s)
TRANIN SEVERINE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1973
Commune de résidence
Férin
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/11/2003
Siret
45136780900022
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition, construction, administration, exploitation par bail, ou location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis.
Autres Activités
Acquisition, construction, administration, exploitation par bail, ou location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis.
Adresse
56 RUE DE GOEULZIN
59169 , FERIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/03/2009
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/11/2003
Siret
45136780900014
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
13 VILLERS
59169 , CANTIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1497
Date d'ajout
10/04/2009
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 15/03/2009 : Nouveau : TRANIN Jacqueline, Associé Société Civile Transfert de l'établissement principal à compter du 15/03/2009 : Ancienne adresse : 13 RUE DE VILLERS 59169 CANTIN Nouvelle adresse : 56 rue de Goeulzin 59169 Férin Transfert du siège social à compter du 15/03/2009 : Ancienne adresse : 13 RUE DE VILLERS 59169 CANTIN Nouvelle adresse : 56 rue de Goeulzin 59169 Férin
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).