Entreprise : SCI RAVENALA - SIREN 451 352 959
Identité
Dénomination
SCI RAVENALA
SIREN (siège)
451 352 959
Date d'immatriculation au RNE
17/02/2004
Début d’activité
06/03/2018
Date de fin de la personne morale
16/02/2103
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Gestion immobilière
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
4620 EUR
Adresse du siège
44 B RUE HUBERT DELISLE 97430 LE TAMPON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ISAUTIER CAROLINE
Nom d'usage
PINEAU-ISAUTIER
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1974
Commune de résidence
Le tampon
Nom, Prénom(s)
ISAUTIER GUY , MARIE , JOSEPH
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1949
Commune de résidence
Le tampon
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
06/03/2018
Siret
45135295900022
Nom commercial
SCI RAVENALA
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Gestion immobilière
Autres Activités
Gestion immobilière
Adresse
44 B RUE HUBERT DELISLE
97430 , LE TAMPON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 06/03/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
16/12/2003
Siret
45135295900014
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
29 RUE AUGUSTIN ARCHAMBAUD
97410 , SAINT-PIERRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1115
Date d'ajout
03/04/2014
Description
Réduction de capital à compter du 26/10/2013 Ancien : 632000 EUR Nouveau : 4620 EUR Modification relative aux associés à compter du 06/10/2013 : Nouveau : PINEAU-ISAUTIER Caroline, Associé indéfiniment et solidairement responsable partant : PREMONT Gilbert, associé
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).