Entreprise : SCI LAPIERRE PLANTEE - SIREN 451 299 887
Identité
Dénomination
SCI LAPIERRE PLANTEE
Sigle
SCI LA PIERRE PLANTEE
SIREN (siège)
451 299 887
Date d'immatriculation au RNE
06/02/2004
Dissolution
Date de fin de la personne morale
05/02/2103
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
10000 EUR
Adresse du siège
ROUTE DE SAINT CHELY 48600 GRANDRIEU FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
route de Saint-Chely
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DELORME JOEL
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1957
Commune de résidence
Grandrieu
Nom, Prénom(s)
LYON JOSIANE , MARCELLE
Nom d'usage
DELORME
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1952
Commune de résidence
Grandrieu
Nom, Prénom(s)
DELORME ROMAIN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1981
Commune de résidence
Grandrieu
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/11/2020
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/10/2003
Siret
45129988700013
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisition - la propriété - la gestion d'un patrimoine immobilier - par achats - ventes - apports en société - location - bail
Adresse
48600 , Grandrieu - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
route de Saint-Chely
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
566
Date d'ajout
04/03/2021
Description
Cessation totale d'activité à compter du 30/11/2020 sans disparition de la personne morale
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
04/03/2021
Description
Dissolution à compter du 30/11/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 30/11/2020, liquidateur : DELORME Joel, siège de la liquidation : route de Saint-Chely 48600 Grandrieu, parution de la publicité légale : LA LOZERE NOUVELLE en date du 04/02/2021
Numéro d'observation
1625
Date d'ajout
08/11/2018
Description
Modification relative aux associés à compter du 06/02/2004 : Nouveau : DELORME Josiane, Marcelle, Associé indéfiniment responsable Nouveau : DELORME Romain, Associé indéfiniment responsable Changement de qualité : DELORME Joel, Gérant devient Gérant, Associé indéfiniment responsable
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).