Entreprise : BIOLAM - SIREN 451 295 232
Identité
(Entreprise radiée le 29/03/2018)
Dénomination
BIOLAM
SIREN (siège)
451 295 232
Date d'immatriculation au RNE
05/01/2004
Fermeture de l'établissement - 45129523200040
- Date d'effet de la fermeture : 31/12/2017
Fermeture de l'établissement - 45129523200016
- Date d'effet de la fermeture : 25/01/2008
Fermeture de l'établissement - 45129523200024
- Date d'effet de la fermeture : 05/05/2008
Fermeture de l'établissement - 45129523200032
- Date d'effet de la fermeture : 31/12/2017
Fermeture de l'établissement - 45129523200057
- Date d'effet de la fermeture : 31/12/2017
Fermeture de l'établissement - 45129523200065
- Date d'effet de la fermeture : 30/09/2011
Fermeture de l'établissement - 45129523200073
- Date d'effet de la fermeture : 31/12/2017
Date de fin de la personne morale
04/01/2103
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SELARL, Société d'exercice libéral à responsabilité limitée
Capital social
92001 EUR
Adresse du siège
4 PL DES DEPORTES 88100 SAINT-DIE-DES-VOSGES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
OHLMANN JACQUES , LEON , ROBERT
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1952
Commune de résidence
SAINT DIE DES VOSGES
Nom, Prénom(s)
GONZALVES JEAN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1953
Commune de résidence
Saint-Die-des-Vosges
Nom, Prénom(s)
GRUBER DENIS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1951
Commune de résidence
Saint-die-des-Vosges
Nom, Prénom(s)
FELDEN FRANCK , ANDRE , HENRI
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1962
Commune de résidence
Saint-Die-des-Vosges
Nom, Prénom(s)
DELETRAZ ANNE-MARIE-MADELEINE
Nom d'usage
BACH
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1957
Commune de résidence
RAMBERVILLERS
Nom, Prénom(s)
KOESSLER JEAN-LOUIS
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1958
Commune de résidence
Strasbourg
Dénomination
AGS EXPERTS COMPTABLES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Saint-die-des-Vosges
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/2004
Siret
45129523200057
Enseigne
BIOLAM
Code APE
8690B - Laboratoires d'analyses médicales
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
laboratoire d'analyses de biologie médicale
Adresse
12 PL DU TILLEUL
88400 , GERARDMER - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/2004
Siret
45129523200032
Code APE
8690B - Laboratoires d'analyses médicales
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
Laboratoire d'analyses de biologie médicale
Adresse
5 RUE ABEL FERRY
88700 , RAMBERVILLERS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 05/05/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/2004
Siret
45129523200024
Code APE
8690B - Laboratoires d'analyses médicales
Nature de l'établissement
Activité principale
Laboratoires d'analyses médicales
Adresse
34 C RUE CHARLES DE GAULLE
88400 , GERARDMER - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/01/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/2004
Siret
45129523200016
Code APE
8690B - Laboratoires d'analyses médicales
Nature de l'établissement
Activité principale
Laboratoires d'analyses médicales
Adresse
6 RUE ST CHARLES
88100 , SAINT-DIE-DES-VOSGES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/04/2004
Siret
45129523200040
Code APE
8690B - Laboratoires d'analyses médicales
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Laboratoire d'analyses de biologie médicale
Adresse
4 PL 4 place des Déportés
88100 , Saint-Dié-des-Vosges - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/09/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
31/08/2010
Siret
45129523200065
Code APE
8690B - Laboratoires d'analyses médicales
Nature de l'établissement
Activité principale
Laboratoires d'analyses médicales
Adresse
24 BD ADOLPHE GARNIER
88400 , GERARDMER - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/2011
Siret
45129523200073
Enseigne
BIOLAM
Code APE
8690B - Laboratoires d'analyses médicales
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Laboratoire de biologie médicale
Adresse
3 QUAI JEANNE D'ARC
88100 , SAINT-DIE-DES-VOSGES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2508
Date d'ajout
29/03/2018
Description
Radiation du RCS le 29/03/2018 avec effet au 31/12/2017 Effet comptable et fiscal au 01/11/2017 Fusion-absorption par la SELAS BIOMER sise au 27 place d'Armes 57370 Phalsbourg (RCS Metz 443 148 556)
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4652
Date d'ajout
22/09/2011
Description
Fusion - L236-1 à compter du 01/01/2011 : Personne(s) morale(s) ayant participé à l'opération : LABORATOIRE D ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE GONZALVES GRUBER, Société civile professionnelle (SCP), 3 quai Jeanne d'Arc 88100 ST DIE DES VOSGES (RCS EPINAL (8801) 331 845 529)
Numéro d'observation
4978
Date d'ajout
03/11/2010
Description
Acquisition d'un fonds à compter du 31/08/2010 : L'établissement complémentaire situé 24 boulevard Adolphe Garnier 88400 Gérardmer est acquis par achat au prix stipulé de 310000 Euros. Activité : Laboratoire d'analyses de biologie médicale Précédent propriétaire : DOUISSARD Jean-Yves
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Saint-Dié ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Epinal. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Epinal décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).