Entreprise : CARIBAZUR - SIREN 451 257 679
Identité
Dénomination
CARIBAZUR
SIREN (siège)
451 257 679
Date d'immatriculation au RNE
06/01/2004
Début d’activité
01/01/2004
Date de fin de la personne morale
05/01/2103
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
Achat, vente, exportation, importation sous toutes leurs formes, de Mobilier de style, articles de décoration, articles pour l'habitat
Code APE
4778C - Autres commerces de détail spécialisés divers
Capital social
40000 EUR
Adresse du siège
ZONE DE GROS LA JAMBETTE 97232 LE LAMENTIN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DAHAN SERGE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1953
Commune de résidence
Schoelcher
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/2004
Siret
45125767900014
Nom commercial
CUIR ET BOIS - AMBIANCE MEUBLE
Enseigne
TENDANCE MEUBLE
Code APE
4778C - Autres commerces de détail spécialisés divers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Achat, vente, exportation, importation sous toutes leurs formes, de Mobilier de style, articles de décoration, articles pour l'habitat
Adresse
ZONE DE GROS LA JAMBETTE
97232 , LE LAMENTIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/09/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
08/02/2013
Siret
45125767900022
Code APE
4759A - Commerce de détail de meubles
Activité principale
Commerce de détail de meubles
Adresse
ZA LES MANGLES ACAJOU
97232 , LE LAMENTIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
251
Date d'ajout
21/01/2019
Description
(Ouverture d'une procédure de) Liquidation judiciaire EN DATE DU 08/01/2019, LE TRIBUNAL DE FORT-DE-FRANCE A PRONONCE L'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE CONTRE CARIBAZUR (SARL) SOUS LE NUMERO 41016934, ET A DESIGNE : JUGE COMMISSAIRE Henri HILLION, Liquidateur : Me Yohann YANG TING associé de la SELARL MONTRAVERS YANG TING - 6, rue des Arums - Anse Mitan - 97229 LES TROIS ILETS ET A FIXE AU 08/07/2017 LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS Date d'effet : 08/01/2019
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).