Entreprise : SCI LES TROIS DU MONT - SIREN 451 251 896
Identité
(Entreprise radiée le 09/12/2020)
Dénomination
SCI LES TROIS DU MONT
SIREN (siège)
451 251 896
Date d'immatriculation au RNE
12/12/2003
Fermeture de l'établissement - 45125189600010
- Date d'effet de la fermeture : 17/06/2019
Date de fin de la personne morale
11/12/2053
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
23 RUE DU PEINTRE FRANCOIS DAUPHIN 90000 BELFORT FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
M. FRANCK POIREL
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
POIREL FRANCK
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1974
Commune de résidence
BELFORT
Nom, Prénom(s)
NOYER JULIEN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1980
Commune de résidence
HOMBOURG
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 17/06/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
06/11/2003
Siret
45125189600010
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
ACQUISITION, GESTION CONSTRUCTION BIENS IMMOBILIERS
Adresse
23 RUE 23 RUE DAUPHIN
90000 , BELFORT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
M. FRANCK POIREL
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5779
Date d'ajout
09/12/2020
Description
Radiation d'office du RCS le 09/12/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
07/06/2019
Description
Cessation d'activité (mention d'office) - art. R123-125 Date d'effet : 07/06/2019
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).