Entreprise : SCM DES DOCTEURS C.BRUN ET B.AMADIO - SIREN 451 227 557
Identité
(Entreprise radiée le 02/10/2018)
Dénomination
SCM DES DOCTEURS C.BRUN ET B.AMADIO
SIREN (siège)
451 227 557
Date d'immatriculation au RNE
18/12/2003
Fermeture de l'établissement - 45122755700019
- Date d'effet de la fermeture : 10/06/2018
Date de fin de la personne morale
17/12/2038
Forme juridique
Société civile de moyens
Capital social
100 EUR
Adresse du siège
11 BD GAMBETTA 11100 NARBONNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BRUN CAROL
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1953
Commune de résidence
Narbonne
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 10/06/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
05/01/2004
Siret
45122755700019
Code APE
6619A - Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Mise en commun de moyens matériels pour l'exercice de la stomatologie et chirurgie dentaire.
Adresse
11 BD 11 boulevard Gambetta
11100 , Narbonne - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3981
Date d'ajout
02/10/2018
Description
Radiation du RCS le 02/10/2018 avec effet au 10/06/2018 10/06/2018 Clôture des opérations de liquidation Disparition du fonds
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3083
Date d'ajout
25/07/2018
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 10/06/2018 Liquidateur : BRUN Carol Le siège de la liquidation est fixé à : 16 B rue des Azalées 11100 Narbonne Journal d'annonces légales : CROIX DU MIDI en date du 15/06/2018
Numéro d'observation
4050
Date d'ajout
18/12/2009
Description
Changement de dénomination à compter du 23/08/2009 Ancienne : SCM DES DOCTEURS CAROL BRUN ET CAROLE MIGNON Nouvelle : SCM DES DOCTEURS C.BRUN ET B.AMADIO Réduction de capital à compter du 23/08/2009 Ancien : 15000 EUR Nouveau : 100 EUR Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 23/08/2009 : Partant : FERARD Carole, Co-Gérant Nouveau : AMADIO Bethsabée, Co-gérant associé Changement de qualité : BRUN Carol, Co-Gérant devient Co-gérant associé
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).