Entreprise : ALVAL INVESTISSEMENT - SIREN 451 224 018
Identité
(Entreprise radiée le 05/03/2021)
Dénomination
ALVAL INVESTISSEMENT
SIREN (siège)
451 224 018
Date d'immatriculation au RNE
15/12/2003
Date de fin de la personne morale
14/12/2102
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
100020 EUR
Adresse du siège
24 RUE JEAN MARIE DAVID 35740 PACE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
- PARC DE LA TEILLAIS
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BENEC'H ALEXANDRE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1998
Commune de résidence
Pacé
Nom, Prénom(s)
LEGRIS ELISABETH
Nom d'usage
BENEC'H
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1968
Commune de résidence
Pacé
Nom, Prénom(s)
BENEC'H VALENTIN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1995
Commune de résidence
Pacé
Nom, Prénom(s)
BENEC'H CHRISTOPHE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1966
Commune de résidence
Pacé
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/03/2005
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
04/12/2003
Siret
45122401800015
Code APE
702A
Adresse
13 IMPASSE JULIEN HIARD
35520 , LA MEZIERE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/10/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
04/12/2003
Siret
45122401800023
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
acquisition et gestion, notamment pär location de tous biens immobiliers
Adresse
48 B BD 48 B Boulevard Dumaine de la Josserie
35740 , Pacé - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/10/2017
Siret
45122401800031
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
24 RUE JEAN MARIE DAVID
35740 , PACE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
- PARC DE LA TEILLAIS
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
7431
Date d'ajout
05/03/2021
Description
Radiation - Apport du patrimoine de la société à ECVA IMMOBILIER, 802 986 737 RCS RENNES dans le cadre d'une fusion avec effet au 31/12/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
43622
Date d'ajout
27/12/2017
Description
Transfert de siège et de l'établissement principal dans le ressort du greffe. De 35740 PACE, 48 B Boulevard Dumaine de la Josserie, à 3570 PACE, 24 rue Jean Marie David - Parc de la Teillais, à compter du 01/10/2017
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
15/12/2003
Description
Historique des observations depuis le 15/12/2003 : - ANCIEN SIEGE SOCIAL : * DU 04.12.2003 AU 01.03.2005, LA MEZIERE, 13 IM- PASSE JULIEN HIARD.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
NC
Description
Observations concernant l'établissement situé 48 Bis boulevard Dumaine de la Josserie 35740 Pacé : Observation depuis le 15/12/2003 : - ORIGINE DE L'ETABLISSEMENT : * DU 04.12.2003 AU 01.03.2005, LA MEZIERE, 13 IM- PASSE JULIEN HIARD, TRANSFERE.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).