Entreprise : SOPHIALIS CONSULTING - SIREN 451 215 941
Identité
Dénomination
SOPHIALIS CONSULTING
SIREN (siège)
451 215 941
Date d'immatriculation au RNE
27/07/2004
Date de fin de la personne morale
26/07/2102
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
37000 EUR
Adresse du siège
9 T RUE EMMANUEL PHILIBERT 06300 NICE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DE RISSAU LAURENT , JULIEN
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1965
Commune de résidence
La Colle-sur-Loup
Nom, Prénom(s)
ABRIAL ELISABETH
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Saint-Witz
Dénomination
SECMER
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Sevran
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 06/09/2007
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
20/11/2003
Siret
45121594100027
Nom commercial
SOPHIALIS CONSULTING
Code APE
804C
Origine du fonds
Création
Activité principale
Formation professionnelle et conseil pour les affaires et la gestion.
Adresse
9 T RUE 9 TER Rue Emmanuel Philibert
06300 , Nice - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 06/09/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
20/11/2003
Siret
45121594100019
Code APE
804C
Origine du fonds
Création
Activité principale
FORMATION PROFESSIONNELLE ET CONSEIL POUR LES AFFAIRES ET LA GESTION
Adresse
45 AV FRANKLIN ROOSEVELT
77210 , AVON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
413
Date d'ajout
13/01/2020
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nice en date du 7 janvier 2020 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 7 janvier 2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
83925
Date d'ajout
07/01/2020
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nice en date du 07/01/2020 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 07/01/2020
Numéro d'observation
97122
Date d'ajout
10/12/2013
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Nice rendue le 10/12/2013 nommant M. Lombard Francois juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
2217
Date d'ajout
02/04/2012
Description
Jugement du tribunal de commerce de NICE en date du 18 janvier 2012 nommant SCP de Mandataires Judiciaires Pellier-Molla représentée par Maître Georges André Pellier 32 rue de l'Hôtel des Postes 06000 Nice liquidateur en remplacement du liquidateur précédemment désigné.
Numéro d'observation
49387
Date d'ajout
23/01/2012
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Nice rendue le 23/01/2012 nommant M. Lenormand Serge juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
48696
Date d'ajout
18/01/2012
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nice en date du 18/01/2012 nommant SCP De Mandataires Judiciaires Pellier - Molla représentée par Maître Georges-André Pellier 32 Rue de l'hôtel des postes 06000 Nice liquidateur en remplacement du liquidateur précédemment désigné.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2009
Description
: L'entreprise était inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Montereau-Fault-Yonne. Ce tribunal a été supprimé et rattaché au Tribunal de Commerce de Melun par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008,
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
19/09/2007
Description
: --- (OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE) LIQUIDATION JUDICIAIRE PAR JUGEMENT EN DATE DU 06.09.2007 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE A PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS : 24.08.07 JUGE COMMISSAIRE : MR GUILIANI JEAN MARCEL LIQUIDATEUR : ME PELLIER GEORGES ANDRE 32 RUE HOTEL DES POSTES 06000 NICE. - DATE D'EFFET : 06/09/2007
Numéro d'observation
46500
Date d'ajout
06/09/2007
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nice prononce en date du 06/09/2007 , la liquidation judiciaire sous le numéro 2007J00370 , date de cessation des paiements le 24/08/2007 , désigne juge commissaire M. GIULIANI Jean-Marcel , liquidateur Me PELLIER Georges-Andre 32 Rue Hotel des Postes 06000 NICE , les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc . Le liquidateur devra déposer la liste des créances dans les 12 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
18/12/2003
Description
Historique des observations depuis le 18/12/2003 : --- Acte constitutif déposé au Greffe sous le numéro 2003A167 le 18/12/2003 --- Publicité au Journal : LE PARISIEN --- Parution au Journal le 29/11/2003
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).