Entreprise : SCI ROCHE FRERES - SIREN 451 213 573
Identité
Dénomination
SCI ROCHE FRERES
SIREN (siège)
451 213 573
Date d'immatriculation au RNE
17/12/2003
Début d’activité
09/12/2003
Date de fin de la personne morale
16/12/2102
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
L'ACQUISITION L'ADMINISTRATION ET LA GESTION PAR LOCATION OU AUTREMENT DE TOUS IMMEUBLES ET BIENS IMMOBILIERS
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
1 RUE RENE VERDIER 63290 CHATELDON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ROCHE ROBERT , MICHEL , FELIX
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1946
Commune de résidence
CHATELDON
Nom, Prénom(s)
ROCHE AUDREY , CLAUDE , ELIANE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1988
Commune de résidence
CHATELDON
Nom, Prénom(s)
ROCHE STEPHANE , DOMINIQUE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1978
Commune de résidence
Saint-Saturnin
Nom, Prénom(s)
ROCHE AGNES , MARIE , FRANCOISE
Nom d'usage
AUDY
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1969
Commune de résidence
Courbevoie
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
09/12/2003
Siret
45121357300012
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
L'ACQUISITION L'ADMINISTRATION ET LA GESTION PAR LOCATION OU AUTREMENT DE TOUS IMMEUBLES ET BIENS IMMOBILIERS
Autres Activités
L'ACQUISITION L'ADMINISTRATION ET LA GESTION PAR LOCATION OU AUTREMENT DE TOUS IMMEUBLES ET BIENS IMMOBILIERS
Adresse
1 RUE RENE VERDIER
63290 , CHATELDON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Thiers ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Clermont-Ferrand décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1130
Date d'ajout
11/10/2006
Description
Départ de co-gérant(s) Ancien co-gérant:ROCHE Christian - Nouvelle associée :ROCHE Audrey Date d'effet : 01/09/2006
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).