Entreprise : SNC VANILLE LOC 16 - SIREN 451 211 304
Identité
Dénomination
SNC VANILLE LOC 16
SIREN (siège)
451 211 304
Date d'immatriculation au RNE
21/04/2004
Détail de la cessation
- Date Mise en sommeil : 01/10/2008
Dissolution
Date de fin de la personne morale
20/04/2019
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SNC, Société en nom collectif
Capital social
111980 EUR
Adresse du siège
CALIFORNIE 97232 LE LAMENTIN FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ SOFICO INVESTISSEMENT
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOUDET RICHARD , ARNAUD
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1963
Commune de résidence
Bourges
Nom, Prénom(s)
DEMEAUX MARTINE , FRANCOISE
Nom d'usage
LARDY
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1954
Commune de résidence
St Amand Montrond
Nom, Prénom(s)
SURMOND PATRICIA , RENEE , LOUISE
Nom d'usage
HARRIAU
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1957
Commune de résidence
St Amand Montrond
Nom, Prénom(s)
TROUBAT SYLVIANE , FRANCE , MARIE
Nom d'usage
ROUSSOT
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1942
Commune de résidence
St Amand Montrond
Dénomination
SOCIETE FINANCIERE ET COMMERCIALE INVESTISSEMENTS
Qualité
Liquidateur
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/10/2008
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
15/11/2003
Siret
45121130400014
Code APE
7712Z - Location et location-bail de camions
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de tous véhicules ou biens d'équipements professionnels et la location de véhicules industriels sans conducteur et toutes autres activités s'y rattachant
Adresse
CALIFORNIE
97232 , LE LAMENTIN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ SOFICO INVESTISSEMENT
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
27/09/2024
Description
Dissolution à compter du 31-12-2013, journal publicateur : France-Antilles Martinique.fr du : 19-09-2024, adresse de liquidation : au siège social
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1645
Date d'ajout
25/03/2008
Description
Augmentation du capital ANCIEN MONTANT 100,00 euros /// NOUVEAU MONTANT 111.980,00 euros Date d'effet : 06/10/2008
Numéro d'observation
2478
Date d'ajout
13/04/2006
Description
Modification autre ASS. INDEF. RESP. PARTANT : MARRAUD DES GROTTES Geoffroy GERANT MAINTENU : SOFICO ASS. INDEF. RESP. NOUVEAUX : BOUDET Richard Arnaud - TROUDAT épse ROUSSOT Sylviane France Marie - SURMOND épse HARRIAU Patricia Renée Louise - DEMEAUX épse LARDY Martine Françoise -CESSIONS DE PARTS SOCIALES Date d'effet : 27/12/2004
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).