Entreprise : MAVETIS - SIREN 451 195 747
Identité
Dénomination
MAVETIS
SIREN (siège)
451 195 747
Date d'immatriculation au RNE
18/12/2003
Date de fin de la personne morale
17/12/2102
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Capital social
20000 EUR
Adresse du siège
1320 RTE DE DOISSIN 38110 SAINT-VICTOR-DE-CESSIEU FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BERTRAND GILLES
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1960
Commune de résidence
Saint-Chamond
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 19/10/2005
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/02/2004
Siret
45119574700014
Code APE
182G
Origine du fonds
Achat
Activité principale
ACHAT, VENTE, FABRICATION ET TRANSFORMATION D'ARTICLES TEXTILES EN TOUTES MATIERES ET PLUS PARTICULIEREMENT LA BONNETERIE.
Adresse
1320 RTE 1320 Route de Doissin
38110 , Saint-Victor-de-Cessieu - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, la compétence commerciale du tribunal de grande instance de Bourgoin Jallieu a été supprimée au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce de Vienne.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F05/002812
Date d'ajout
04/11/2005
Description
Liquidation judiciaire Par jugement en date du 19 octobre 2005 le Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE a prononcé la liquidation judiciaire. liquidateur Me CHRETIEN Fabrice 10 rue mi carême 42000 ST ETIENNE date d'effet : 19/10/2005
Numéro d'observation
F05/002812
Date d'ajout
16/08/2005
Description
Jugement du Tribnal de Commerce de Saint-Etienne en date du 06 juillet 2005 d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire (Régime général) désigne M SORET Bernard en qualité de Juge Commissaire et M PAULET Jean Alphonse en qualité de Juge Commissaire suppléant nomme SELARL Eric ETIENNE-MARTIN 20 avenue Gambetta 42300 ROANNE en qualité d'administrateur judiciaire dont la mission est, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assister le débiteur pout tous les actes de gestion. nomme Me CHRETIEN Fabrice 10 rue mi carême 42000 SAINT ETIENNE en qualité de représentant des créanciers fixe provisoirement au 05 juillet 2005 la date de cessation des paiements ouvre une période d'observation en vue de l'etablissement d'un bilan économique et social et de propositions tendant à la continuation ou à la cession de l'entreprise fixe au 04 janvier 2006 l'expiration de la période d'observation date d'effet : 06/07/2005
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).