Entreprise : LES 3 AS DE LA DROME - SIREN 451 144 059
Identité
Dénomination
LES 3 AS DE LA DROME
SIREN (siège)
451 144 059
Date d'immatriculation au RNE
12/12/2003
Début d’activité
05/11/2003
Date de fin de la personne morale
11/12/2102
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Promotion, construction-vente de tous bâtiments. marchand de biens et toutes opérations d'achat, de construction, de vente et de gestion liées à ces biens.
Code APE
4120A - Construction de maisons individuelles
Capital social
60000 EUR
Adresse du siège
QUA MALTAIZE 26160 LA TOUCHE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEGRAND SYLVIE
Nom d'usage
STAELENS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1965
Commune de résidence
Montboucher-sur-Jabron
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
05/11/2003
Siret
45114405900024
Code APE
4120A - Construction de maisons individuelles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Promotion, construction-vente de tous bâtiments. marchand de biens et toutes opérations d'achat, de construction, de vente et de gestion liées à ces biens.
Adresse
QUA MALTAIZE
26160 , LA TOUCHE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 29/03/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
05/11/2003
Siret
45114405900016
Code APE
4110A - Promotion immobilière de logements
Activité principale
Promotion immobilière de logements
Adresse
26740 , MONTBOUCHER-SUR-JABRON - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE CLOS DES RAMIERES LOT 1
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F17/006673
Date d'ajout
12/06/2017
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Romans en date du 12/06/2017 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F13/005122
Date d'ajout
28/05/2013
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Romans en date du 27/05/2013 prononçant la liquidation judiciaire immédiate. Liquidateur-judiciaire : Maître GRANDJEAN Nicolas RUE GUILLAUME 26100 ROMANS-SUR-ISERE. Date de cessation des paiements : 24/05/2013
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, la compétence commerciale du tribunal de grande instance de Valence a été supprimée au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce de Romans Sur Isère.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).