Entreprise : SCI DE LA SABLIERE - SIREN 451 113 047
Identité
Dénomination
SCI DE LA SABLIERE
SIREN (siège)
451 113 047
Date d'immatriculation au RNE
05/12/2003
Début d’activité
13/10/2003
Date de fin de la personne morale
04/12/2102
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Propriété, administration, exploitation par bail, location d'immeubles acquis ou apportés
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
81000 EUR
Adresse du siège
22 RUE DE BONCHAMP 49110 MAUGES-SUR-LOIRE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
La Chapelle Saint-Florent
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DE CLERMONT TONNERRE VICTOIRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1983
Nom, Prénom(s)
DE CLERMONT TONNERRE AIMERY
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1988
Nom, Prénom(s)
DE CLERMONT TONNERRE CHARLES-AXEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1992
Nom, Prénom(s)
DE CLERMONT TONNERRE CHARLES-ALEXIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1984
Nom, Prénom(s)
DE CLERMONT-TONNERRE ARTHUR
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1983
Commune de résidence
1180 UCCLE BELGIQUE
Nom, Prénom(s)
RUILLIER RENAUD
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1956
Commune de résidence
1187 UCCLE (BELGIQUE)
Nom, Prénom(s)
RUILLIER CHARLES-AYNARD
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1998
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
13/10/2003
Siret
45111304700018
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Propriété, administration, exploitation par bail, location d'immeubles acquis ou apportés
Autres Activités
Propriété, administration, exploitation par bail, location d'immeubles acquis ou apportés
Adresse
22 RUE DE BONCHAMP
49110 , MAUGES-SUR-LOIRE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
La Chapelle Saint-Florent
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
8042
Date d'ajout
01/07/2011
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/01/2011 : Changement de qualité : RUILLIER Renaud, Gérant associé devient Associé Société Civile
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
8089
Date d'ajout
12/09/2008
Description
Modification relative aux associés à compter du 24/12/2007 : Nouveau : DE CLERMONT TONNERRE Charles-Alexis, Associé Société Civile Nouveau : DE CLERMONT TONNERRE Charles-Axel, Associé Société Civile Nouveau : RUILLIER Charles-Aynard, Associé Société Civile Nouveau : DE CLERMONT TONNERRE Aimery, Associé Société Civile Nouveau : DE CLERMONT TONNERRE Victoire, Associé Société Civile Changement de qualité : DE CLERMONT-TONNERRE Arthur, Gérant(e) devient Gérant associé Changement de qualité : RUILLIER Renaud, Gérant(e) devient Gérant associé
Numéro d'observation
7284
Date d'ajout
06/09/2004
Description
Changement de gérant DEMISSION DE MME VICTOIRE DE CLERMONT TONERRE DE SON POSTE DE GERANTE, NOMINATION DE MR RUILLIER RENAUD, 1187 UCCLE (BELGIQUE) 72 RUE JULES LEJEUNE, EN REMPLACEMENT. A COMPTER DU 01.07.04. Date d'effet : 01/07/2004
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).