Entreprise : SCI HDSM - SIREN 451 078 976
Identité
(Entreprise radiée le 12/04/2022)
Dénomination
SCI HDSM
SIREN (siège)
451 078 976
Date d'immatriculation au RNE
01/12/2003
Date de fin de la personne morale
30/11/2102
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
200000 EUR
Adresse du siège
3 ALL BENOIT FRACHON 14160 DIVES-SUR-MER FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHEVALLIER MICHEL , CHRISTIAN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1952
Commune de résidence
Tourgéville
Nom, Prénom(s)
LE BOTS HERVE , ALAIN , MARC
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1964
Commune de résidence
Dives-sur-Mer
Nom, Prénom(s)
DELANGLE DANIELE , MADELEINE , MARTINE
Nom d'usage
CHEVALLIER
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1952
Commune de résidence
Tourgéville
Nom, Prénom(s)
CHEVALLIER SOPHIE , HELENE , CHARLOTTE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1981
Commune de résidence
Brest
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 03/03/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
28/11/2003
Siret
45107897600011
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
63 BD MAUGER
14800 , DEAUVILLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
03/03/2020
Siret
45107897600029
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Location nue de biens immobiliers
Adresse
3 ALL 3 Allée Benoît Frachon
14160 , Dives-sur-Mer - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2286
Date d'ajout
12/04/2022
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/12/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
12/01/2022
Description
Dissolution à compter du 15/12/2021 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 15/12/2021, liquidateur : LE BOTS Hervé Alain Marc, siège de la liquidation : 3 Allée Benoît Frachon 14160 Dives-sur-Mer, parution de la publicité légale : La Manche Libre paru le 08/01/2022
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Honfleur ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Lisieux. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).