Entreprise : KLINET - SIREN 451 002 182
Identité
Dénomination
KLINET
SIREN (siège)
451 002 182
Date d'immatriculation au RNE
26/11/2003
Date de fin de la personne morale
25/11/2102
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
40000 EUR
Adresse du siège
27 RUE DE LA TOUR 57120 ROMBAS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COLLIGNON BERNADETTE
Nom d'usage
EHLHARDT
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1952
Commune de résidence
Jouy-aux-arches
Nom, Prénom(s)
KARLI CLAUDE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Strasbourg
Nom, Prénom(s)
BLAISE MELANIE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1982
Commune de résidence
Gondreville
Nom, Prénom(s)
KLISZ JOEL
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1950
Commune de résidence
Amnéville-les-thermes
Dénomination
SOFICO FRANCE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Rombas
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 20/03/2014
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
21/11/2003
Siret
45100218200041
Code APE
8122Z - Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Le nettoyage industriel la maintenance les services associés la gestion et le contrôle des services
Adresse
27 RUE 27 rue de la Tour
57120 , Rombas - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 20/03/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/06/2004
Siret
45100218200033
Code APE
8122Z - Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Le nettoyage industriel la maintenance les services associés et le contrôle des services
Adresse
32 RUE CHARLES LEPOIS
54700 , PONT-À-MOUSSON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/01/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
21/11/2003
Siret
45100218200025
Code APE
747Z
Adresse
18 RUE DE VERSAILLES
57120 , ROMBAS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/04/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
21/11/2003
Siret
45100218200017
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
20 RUE DE LORRAINE
57360 , AMNEVILLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
9800
Date d'ajout
22/12/2014
Description
Ordonnance du 8 décembre 2014 rendu par la Chambre commerciale du TGI de Metz : désigne Monsieur Claude DEBRIL en qualité de juge-commissaire dans les procédures.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2652
Date d'ajout
26/03/2014
Description
III 10/00794 - Jugement du 20/03/2014 du TGI DE METZ - CLOTURE pour insuffisance d'actif la liquidation judiciaire
Numéro d'observation
2309
Date d'ajout
25/03/2011
Description
Du 12 Janvier 2011 - Jugement du Tribunal de Grande Instance de METZ, Chambre Commerciale ouvrant une procédure de liquidation judiciaire Représentant légal : BLAISE Mélanie Cessation des paiements fixée au 01 janvier 2009 Juge commissaire : KAROTSCH Pierre Liquidateur à la liquidation judiciaire : Me Isabelle SCHAMING-FIDRY, 15 Quai Félix Maréchal, 57000 METZ.
Numéro d'observation
6360
Date d'ajout
27/01/2011
Description
JUGEMENT DU 12/01/2011 DU TGI DE METZ - MET FIN A LA PERIODE D'OBSERVATION ET PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE MAINTIENT la date de cessation des paiements au 01/01/2009 MAINTIENT M. KAROTSCH Pierre en qualité de Juge-Commissaire, DESIGNE Me Isabelle SCHAMING-FIDRY en qualité de liquidateur judiciaire,
Numéro d'observation
43
Date d'ajout
04/01/2011
Description
Du 19 novembre 2010 - Jugement du Tribunal de Grande Instance de METZ, Chambre Commerciale arrêtant le plan de cession. Administrateur Judiciaire : SCP BAYLE et CHANEL, 25 rue de Sarre, ZAC GPV, 57070 METZ, prise en la personne de Me Pierre BAYLE.
Numéro d'observation
5726
Date d'ajout
03/01/2011
Description
JUGEMENT DU 15/12/2010 DU TGI DE METZ - RENOUVELLE la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 30/12/2010 RENVOIE l'affaire à l'audience du 12/01/2011
Numéro d'observation
5144
Date d'ajout
19/11/2010
Description
JUGEMENT DU 19/11/2010 DU TGI DE METZ - ARRETE LE PLAN DE CESSION
Numéro d'observation
4288
Date d'ajout
13/10/2010
Description
Prorogation de la durée de la personne morale à compter du 06/10/2010 Maintient la période d'observation et renvoie l'affaire à l'audience du 17/11/2010 Jugement du06/10/2010 du TGI DE METZ
Numéro d'observation
5427
Date d'ajout
10/08/2010
Description
Du 30 Juin 2010 - Jugement du Tribunal de Grande Instance de METZ, Chambre Commerciale, ouvrant une procédure de Redressement Judiciaire. Représentant légal : BLAISE Mélanie Cessation des paiements fixée au 01 janvier 2009. Juge Commissaire : KAROTSCH Pierre Administrateur : La SCP BAYLE et CHANEL, prise en la personne de Me Pierre BAYLE, 25 Rue de Sarre, ZAC GPV, 57070 METZ, avec mission d'assistance. Mandataire Judiciaire : Me Isabelle SCHAMING-FIDRY, 15 Quai Félix Marchal, 57000 METZ.
Numéro d'observation
2812
Date d'ajout
12/07/2010
Description
III 10/00794 JUGT DU TGI DE METZ DU 30 JUIN 2010 REDRESSEMENT JUDICIAIRE NOMME KAROTSCH PIERRE JUGE-COMMISSAIRE ME SCHAMI NG-FIDRY MANDATAIRE JUDICAIRE ME BAYLE ADMNISTRATEUR RENVOIE AUDIENCE DU 06 OCTOBRE 2010
Numéro d'observation
2620
Date d'ajout
04/09/2009
Description
Modification de la date de clôture de l'exercice social à compter du 30.07.2009 Ancienne : 30/09 Nouvelle : 31/12 Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 30.07.2009
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).