Entreprise : SCI SAINT ELOY - SIREN 450 994 652
Identité
(Entreprise radiée le 21/05/2019)
Dénomination
SCI SAINT ELOY
SIREN (siège)
450 994 652
Date d'immatriculation au RNE
04/12/2003
Fermeture de l'établissement - 45099465200011
- Date d'effet de la fermeture : 09/05/2019
Date de fin de la personne morale
03/12/2102
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
132000 EUR
Adresse du siège
32 RUE AMADEO 63000 CLERMONT-FERRAND FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
RANOUX GERARD
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1950
Commune de résidence
CLERMONT FERRAND
Nom, Prénom(s)
BAUTIER CHRISTIAN
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1950
Commune de résidence
COURNON D AUVERGNE
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 09/05/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
12/11/2003
Siret
45099465200011
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Gestion administration exploitation de tous biens et droits immobiliers dont elle pourrait devenir propriétaire par voie de construction, acquisition échange, apport ou autrement, l'aliénation de ceux de ses immeubles devenus inutiles à la société par voie de vente, échange, apport ou autrement et généralement toutes opérations quelconques pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ci-dessus défini.
Adresse
32 RUE 32 rue Amadeo
63000 , Clermont-Ferrand - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
7235
Date d'ajout
21/05/2019
Description
Radiation du RCS le 21/05/2019 avec effet au 09/05/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1571
Date d'ajout
09/02/2018
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 31/12/2017 Liquidateur : BAUTIER Christian Le siège de la liquidation est fixé : 23, 2ème Impasse des Garennes 63800 Cournon d'Auvergne Journal d'annonces légales : Le Semeur Hebdo en date du 12/01/2018 Fin des fonctions de gérant de Mr RANOUX Gérard maintenu en qualité d'associé
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).