Entreprise : PLATTEY VOYAGES - SIREN 450 978 556
Identité
Dénomination
PLATTEY VOYAGES
SIREN (siège)
450 978 556
Date d'immatriculation au RNE
01/12/2003
Début d’activité
01/03/2024
Date de clôture
31/08
Nature de l'entreprise
Libérale non règlementée, Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
Transports urbains et suburbains de voyageurs
Code APE
4931Z - Transports urbains et suburbains de voyageurs
Capital social
33500 EUR
Adresse du siège
6 RUE HUBERT GERMAIN 05300 LARAGNE-MONTEGLIN FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ECOPOLE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PLATTEY DIDIER , DOMINIQUE , FRANCOIS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1959
Commune de résidence
Laragne Monteglin
Nom, Prénom(s)
PINET FREDERIC
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1958
Commune de résidence
Rosans
Nom, Prénom(s)
PINET JEAN-LOUIS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1953
Commune de résidence
Veynes
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/03/2024
Siret
45097855600022
Code APE
4931Z - Transports urbains et suburbains de voyageurs
Nature de l'établissement
Libérale non règlementée
Activité principale
Transports urbains et suburbains de voyageurs
Adresse
6 RUE HUBERT GERMAIN
05300 , LARAGNE-MONTEGLIN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ECOPOLE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/03/2024
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/2004
Siret
45097855600014
Nom commercial
PLATTEY VOYAGES
Code APE
4939A - Transports routiers réguliers de voyageurs
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Transport routier de personnes
Adresse
CHE DES ILES
05300 , LARAGNE-MONTEGLIN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Ecopole
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1209
Date d'ajout
23/04/2008
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 29/03/2008 : Nouveau : PINET Frédéric, CO-GÉRANT
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3302
Date d'ajout
13/12/2005
Description
Augmentation du capital Augmentation du capital à compter du 12/11/2005 : Ancien capital : 28 500.00 euros Nouveau capital : 33 500.00 euros Date d'effet : 12/11/2005
Numéro d'observation
248
Date d'ajout
02/02/2004
Description
(Divers) Mr PLATTEY Didier responsable légal de l'activité de transport de personnes.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).