Entreprise : ORTHOPEDIE LAENNEC - SIREN 450 945 555
Identité
(Entreprise radiée le 09/12/2020)
Dénomination
ORTHOPEDIE LAENNEC
SIREN (siège)
450 945 555
Date d'immatriculation au RNE
09/12/2003
Fermeture de l'établissement - 45094555500016
- Date d'effet de la fermeture : 03/11/2008
Fermeture de l'établissement - 45094555500024
- Date d'effet de la fermeture : 19/06/2018
Date de fin de la personne morale
08/12/2102
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SELARL, Société d'exercice libéral à responsabilité limitée
Capital social
50000 EUR
Adresse du siège
19 RUE DE BELFORT 25400 AUDINCOURT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VIDAL PHILIPPE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1949
Commune de résidence
Montbéliard
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 19/06/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
15/01/2004
Siret
45094555500024
Code APE
8621Z - Activité des médecins généralistes
Nature de l'établissement
Activité principale
Activité des médecins généralistes
Adresse
19 RUE DE BELFORT
25400 , AUDINCOURT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 03/11/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/01/2004
Siret
45094555500016
Code APE
8621Z - Activité des médecins généralistes
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Exercice de la profession de médecin chirurgien orthopédiste
Adresse
46 FG 46 Faubourg de Besançon
25200 , Montbéliard - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5970
Date d'ajout
09/12/2020
Description
Radiation d'office du RCS le 09/12/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
06/06/2019
Description
Cessation d'activité (mention d'office) - art. R123-125 Date d'effet : 06/06/2019
Numéro d'observation
3569
Date d'ajout
16/08/2018
Description
Radiation du RCS le 16/08/2018 avec effet au 19/06/2018
Numéro d'observation
981
Date d'ajout
26/02/2018
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 31/12/2017 Liquidateur : PROVE Stéphane Le siège de la liquidation est fixé à : avenue des Sables - Polyclinique du Parc 49300 Cholet Journal d'annonces légales : La terre de chez nous en date du 09/02/2018
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Montbeliard ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Belfort. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Belfort décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Montbeliard ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Belfort. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Belfort décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).