Entreprise : SCI ALICEDA - SIREN 450 837 000
Identité
Dénomination
SCI ALICEDA
SIREN (siège)
450 837 000
Date d'immatriculation au RNE
14/11/2003
Début d’activité
11/07/2011
Date de fin de la personne morale
13/11/2053
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
acquisition,administration et gestion de tous immeubles
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
2 CLOS DES TILLEULS 27400 LE MESNIL-JOURDAIN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
AUBERT SEBASTIEN
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1972
Commune de résidence
Le Mesnil-Jourdain
Nom, Prénom(s)
JIMENEZ JEAN-MARC
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1970
Commune de résidence
Saint-Genis-Laval
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
11/07/2011
Siret
45083700000022
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
acquisition,administration et gestion de tous immeubles
Autres Activités
acquisition,administration et gestion de tous immeubles
Adresse
2 CLOS DES TILLEULS
27400 , LE MESNIL-JOURDAIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 11/07/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
27/10/2003
Siret
45083700000014
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
43 CHE DU MOULIN DU GOT
69340 , FRANCHEVILLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
12/09/2011
Description
: Transfert du siège & de l'établissement principal de 43 a chemin du moulin du got 69340 FRANCHEVILLE a compter du 11.7.2011 dépot de constitution au greffe du tribunal de Commerce de LYON le 14 novembre 2003
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
12/09/2011
Description
: Dépôt de l'acte de transfert du siège social au greffe de Evreux Effectué le 12 septembre 2011
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
12/09/2011
Description
: La société ne conserve aucune activité à son ancien siège.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).