Entreprise : SCI SAINT THOMAS - SIREN 450 742 341
Identité
Dénomination
SCI SAINT THOMAS
SIREN (siège)
450 742 341
Date d'immatriculation au RNE
07/11/2003
Date de fin de la personne morale
06/11/2102
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
5000 EUR
Adresse du siège
1 MAIL SAINT THOMAS 37400 AMBOISE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FOLCARELLI ANTONELLA , SIMONE , GENEVIEVE
Nom d'usage
PAUTOUT
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1971
Commune de résidence
Chenonceaux
Nom, Prénom(s)
PAUTOUT BERTRAND , JACKY
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1968
Commune de résidence
Chenonceaux
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 26/09/2018
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
28/10/2003
Siret
45074234100016
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
propriété et gestion à titre civil de tous meubles et immeubles.
Adresse
1 1 mail Saint Thomas
37400 , Amboise - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
26/10/2018
Description
Par Ordonnance du Président du tribunal de commerce de TOURS en date du 17/10/2018 , la Selarl Villa, mission conduite par Maître Julien VILLA, en qualité de liquidateur judiciaire, remplace le mandataire judiciaire précédemment désigné.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
26/09/2018
Description
Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif en date du : 25/09/2018
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
10/11/2015
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 10/11/2015 a prononcé la liquidation judiciaire sous le numéro 2015J363 désigne liquidateur Selarl Villa, mission conduite par Maître Francis VILLA 18 rue Néricault Destouches BP 31348 37000 TOURS met fin a la mission de l'administrateur Selarl AJAssociés Michel Miroite Gorins Deshayes Bidan Bourgoin mission conduite par Me Franck Michel
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
17/09/2015
Description
Le Tribunal de Commerce de TOURS a prononcé en date du 15/09/2015 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2015J363 date de cessation des paiements le 15/03/2014, administrateur : Selarl AJAssociés Michel Miroite Gorins Deshayes Bidan Bourgoin mission conduite par Me Franck Michel 6 Bis rue de la Barre 37000 TOURS, avec pour mission : d'assister, mandataire judiciaire : Selarl Villa, mission conduite par Maître Francis VILLA 18 rue Néricault Destouches BP 31348 37000 TOURS et a ouvert une période d'observation expirant le 15/03/2016. Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).