Entreprise : MICROSTAR - SIREN 450 731 815
Identité
(Entreprise radiée le 06/09/2017)
Dénomination
MICROSTAR
SIREN (siège)
450 731 815
Date d'immatriculation au RNE
17/11/2003
Fermeture de l'établissement - 45073181500012
- Date d'effet de la fermeture : 05/09/2017
Date de fin de la personne morale
16/11/2102
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
8000 EUR
Adresse du siège
53 AV JEAN JAURES 89400 MIGENNES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MAILLARD VIRGINIE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1975
Commune de résidence
Auxerre
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 05/09/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/12/2003
Siret
45073181500012
Nom commercial
MICROSTAR
Enseigne
MICROSTAR
Code APE
4778C - Autres commerces de détail spécialisés divers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'achat, la vente de matériel informatique et de tous produits, accessoires, matériaux et consom- mables s'y rapportant.
Adresse
53 AV 53 Avenue Jean Jaurès
89400 , Migennes - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
24844
Date d'ajout
06/09/2017
Description
Jugement du tribunal de commerce de Sens en date du 05/09/2017 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 05/09/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
20048
Date d'ajout
07/09/2016
Description
Jugement du tribunal de commerce de Sens en date du 06/09/2016 a prononcé la liquidation judiciaire, désigne liquidateur Maître Bernard Delibes, sis au 12 Boulevard Davout à AUXERRE (89000)
Numéro d'observation
18634
Date d'ajout
19/07/2016
Description
Jugement du tribunal de commerce de Sens , prononce en date du 19/07/2016 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire , date de cessation des paiements le 19/01/2015 désigne Mandataire judiciaire Maître Bernard DELIBES, sis 12 Boulevard Davout à AUXERRE (89000) , , et ouvre une période d'observation expirant le 19/01/2017 Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/01/2009
Description
: Cette entreprise était précédemment inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Joigny. Par suite de la suppression de ce dernier elle se trouve rattachée au Greffe du Tribunal de Commerce de Sens par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008, à compter du 01 janvier 2009.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
17/11/2003
Description
Historique des observations depuis le 17/11/2003 : Publicité de constitution : L'Yonne Républicaine
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).