Entreprise : DAUPIN STYLE - SIREN 450 701 909
Identité
Dénomination
DAUPIN STYLE
SIREN (siège)
450 701 909
Date d'immatriculation au RNE
12/11/2003
Date de fin de la personne morale
11/11/2102
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
MORNE CARUEL 97139 LES ABYMES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
IMMEUBLE CALIE 3
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DAUPIN GODEFROY , JEAN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1964
Commune de résidence
Anse-Bertrand
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/12/2019
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
08/11/2003
Siret
45070190900027
Nom commercial
INSTITUT DAUPIN STATIS
Code APE
8299Z - Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Communication accueil logistique secrétariat télé assistance tourisme industriel
Adresse
Morne Caruel
97142 , Les Abymes - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Immeuble Calie 3
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 12/01/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
08/11/2003
Siret
45070190900019
Code APE
8299Z - Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
Nature de l'établissement
Activité principale
Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
Adresse
4110 IMM MURPHY GRAND CAMP
97139 , LES ABYMES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
4110 IMMEUBLE CAPITAINE MURPHY
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F21/001745
Date d'ajout
11/02/2021
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Pointe-à-Pitre en date du 11/02/2021 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F20/003281
Date d'ajout
04/07/2020
Description
Jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Pointe-à-Pitre en date du 03/07/2020 prononçant la liquidation judiciaire immédiate. Liquidateur judiciaire : SELARL MONTRAVERS YANG-TING prise en la personne de Me Yohann YANG-TING z.i. de jarry Galeries de Houelbourg 97122 Baie-Mahault. Date de cessation des paiements : 01/11/2019
Numéro d'observation
6744
Date d'ajout
11/12/2014
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/09/2014 :Partant : COLARD Yvonne Marie-Claude, GérantNouveau : DAUPIN Godefroy, Jean, Gérant
Numéro d'observation
4594
Date d'ajout
29/08/2013
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 12/01/2013 :Partant : DAUPIN Godefroy Jean, GérantNouveau : COLARD Yvonne Marie-Claude, GérantTransfert du siège social et de l'établissement principal à compter du 12/01/2013 :Ancienne adresse : 4110 IMM CAPITAINE MURPHY - GRAND CAMP 97142 LES ABYMESNouvelle adresse : Morne Caruel - Immeuble Calie 3 97142 Les AbymesJournal d'annonces légales : France antilles du 18 février 2013
Numéro d'observation
6371
Date d'ajout
29/12/2006
Description
Adoption d'un nom commercialADOPTION DU NOM COMMERCIAL : INSTITUT DAUPIN STATISDate d'effet : 14/12/2006
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).