Entreprise : ENVIRONNEMENT ET ENTREPRISES - SIREN 450 699 400
Identité
(Entreprise radiée le 28/03/2019)
Dénomination
ENVIRONNEMENT ET ENTREPRISES
SIREN (siège)
450 699 400
Date d'immatriculation au RNE
22/10/2003
Date de fin de la personne morale
21/10/2102
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
16000 EUR
Adresse du siège
157 RUE TEILHARD DE CHARDIN 60190 MOYVILLERS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LELEU CLAUDE , ALAIN , ROBERT , FRANCOIS
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1952
Commune de résidence
Moyvillers
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 23/05/2016
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/10/2003
Siret
45069940000013
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Nature de l'établissement
Activité principale
Ingénierie, études techniques
Adresse
1 RTE DE ROYE
60280 , CLAIROIX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/02/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
15/10/2003
Siret
45069940000021
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
la réalisation d'études techniques et le conseil en environnement industriel et en matière de risques technologiques.
Adresse
157 RUE 157 Rue Teilhard de Chardin
60190 , Moyvillers - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3047
Date d'ajout
28/03/2019
Description
Radiation du RCS de Compiègne le 28/03/2019 avec effet au 01/02/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
70807
Date d'ajout
01/03/2018
Description
Dissolution à compter du 31/12/2017 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 31/12/2017 siège de la liquidation Au siège social parution de la publicité légale Le Parisien du 09/02/2018
Numéro d'observation
55617
Date d'ajout
05/07/2016
Description
Transfert de siège et de l'établissement principal dans le ressort du greffe. de CLAIROIX 1 route de Roye à MOYVILLERS 157 rue Teilhard de Chardin le 23 mai 2016.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
22/10/2003
Description
Historique des observations depuis le 22/10/2003 : Du 5 août 2005 : inscription modificative : Augmentation du capital le 18/07/2005 suite apport d'un fonds et d'une clientèle par M. & Mme LELEU Claude avec effet rétroactif au 01/01/2005 Picardie la Gazette du 10 août 2005.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).