Entreprise : LE JARDIN DES SOURCES - SIREN 450 685 235
Identité
(Entreprise radiée le 06/01/2022)
Dénomination
LE JARDIN DES SOURCES
SIREN (siège)
450 685 235
Date d'immatriculation au RNE
30/10/2003
Date de fin de la personne morale
29/10/2102
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
GIE, Groupement d'intérêt économique
Adresse du siège
76260 SAINT-MARTIN-LE-GAILLARD FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DUMONT EGLANTINE , JULIETTE , FRANCOISE
Qualité
Contrôleur de gestion
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1984
Commune de résidence
Saint-Martin-le-Gaillard
Nom, Prénom(s)
DUMONT AGATHE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1988
Commune de résidence
Mont-Saint-Aignan
Nom, Prénom(s)
FRENEAU MONIQUE , SYLVIE , JEANNE
Nom d'usage
COPIN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1956
Commune de résidence
BAROMESNIL
Nom, Prénom(s)
VANVEUREN JEROME
Qualité
Contrôleur de gestion
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1975
Commune de résidence
Godewaersvelde
Nom, Prénom(s)
AVONTURE DIMITRI
Qualité
Contrôleur des comptes
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1980
Commune de résidence
Dunkerque
Nom, Prénom(s)
LANDRON ANTOINE , JEAN , GEORGES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1954
Commune de résidence
Fouquières-lès-Béthune
Nom, Prénom(s)
LAVALLEE FRANCOIS , JACQUES , CLAUDE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1962
Commune de résidence
Téteghem-Coudekerque-Village
Nom, Prénom(s)
DELBAERE MICHEL , ELIE , GASTON , CORNIL
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1949
Commune de résidence
Steenvoorde
Dénomination
PJP PASCAL DUMONT
Qualité
Membre
Commune de résidence
SAINT MARTIN LE GAILLARD
Dénomination
DIAGONALE ENVIRONNEMENT
Qualité
Membre
Commune de résidence
SAINT MARTIN LE GAILLARD
Dénomination
SOTRAGREEN
Qualité
Membre
Commune de résidence
Cambrai
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/12/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
25/10/2003
Siret
45068523500019
Code APE
8299Z - Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'aide sous ses formes a ses membres en ce qui concerné les campagnes publicitaires, l'organisation de services notamment de secrétariat ou techniques et financiers, la mise à disposition d'un local à usage commun servant de "vitrine" a ses membres, l'élaboration de contrats, la souscription d'assurances collectives Etc .
Adresse
76260 , Saint-Martin-le-Gaillard - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
99
Date d'ajout
06/01/2022
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 18/11/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
29/01/2021
Description
Dissolution à compter du 30/12/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 30/12/2020, liquidateur : DELBAERE Michel, Elie, Gaston, Cornil, siège de la liquidation : 76260 Saint-Martin-le-Gaillard, parution de la publicité légale : La Gazette en date du 18/01/2021
Numéro d'observation
444
Date d'ajout
29/01/2021
Description
Cessation totale d'activité à compter du 30/12/2020
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Neufchatel-en-Bray ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Dieppe. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Dieppe décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
522
Date d'ajout
11/04/2006
Description
Modification de la composition du conseil d'administration PAR ACTE SOUS SEING PRIVE EN DATE DU 30 JUILLET 2004 DEPART DE LA SARL NATURAQUAJEUX, MEMBRE DU DIRECTOIRE DEPOT AU GREFFE SOUS LE NO A 271 Date d'effet : 01/02/2004
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).