Entreprise : SARL HOPAL - SIREN 450 668 603
Identité
(Entreprise radiée le 08/09/2021)
Dénomination
SARL HOPAL
SIREN (siège)
450 668 603
Date d'immatriculation au RNE
28/11/2003
Fermeture de l'établissement - 45066860300027
- Date d'effet de la fermeture : 07/04/2021
Fermeture de l'établissement - 45066860300019
- Date d'effet de la fermeture : 30/05/2011
Date de fin de la personne morale
27/11/2102
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
8000 EUR
Adresse du siège
91 RUE JEAN DEFOS DU RAU 97418 LE TAMPON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
AH-SOUNE LAURENCE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1979
Commune de résidence
Le tampon
Nom, Prénom(s)
PATEL IBRAHIM
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1956
Commune de résidence
Le tampon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/05/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
03/11/2003
Siret
45066860300019
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
51 RUE SARDA GARRIGA
97430 , LE TAMPON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 07/04/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
30/05/2011
Siret
45066860300027
Nom commercial
SARL HOPAL
Code APE
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
En France, la prise de participation dans toutes sociétés françaises, quel que soient leur objet social et leur activité, la gestion de titres et de valeur mobilières, l'investissement pour son compte ou celui de tiers par tous procédés .
Adresse
91 RUE 91 rue Jean Defos de Rau
97418 , Le tampon - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
08/09/2021
Description
Radiation d'office article R123-136 du Code de Commerce-"Lorsque le greffier a porté au registre une mention de cessation d'activité en application de l'article R. 123-125, il radie d'office la personne qui n'a pas régularisé sa situation, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'inscription de cette mention"
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
07/04/2021
Description
Mention d'office : cessation d'activité - art. R123-125 du code de commerce (LRAR revenue NPAI).
Numéro d'observation
4315
Date d'ajout
14/09/2011
Description
Fermeture de l'établissement situé 51 rue Sarda Garriga 97430 Le tampon à compter du 30/05/2011 Transfert du siège social à compter du 30/05/2011 : Ancienne adresse : 51 rue Sarda Garriga 97430 Le tampon Nouvelle adresse : 91 rue Jean Defos de Rau 97418 LA PLAINE DES CAFRES Transfert de l'établissement principal à compter du 30/05/2011 : Ancienne adresse : 51 rue Sarda Garriga 97430 Le tampon Nouvelle adresse : 91 rue Jean Defos de Rau 97418 Le tampon Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 30/05/2011 : Partant : PATEL Yassine, Gérant(e) Nouveau : AH-SOUNE Laurence, Gérant(e)
Numéro d'observation
2843
Date d'ajout
06/07/2011
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 22/10/2010 : Partant : PATEL Yassine, Gérant(e) Nouveau : PATEL Ibrahim, Gérant(e)
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).