Entreprise : SCI Y.A.C.O - SIREN 450 635 693
Identité
(Entreprise radiée le 07/07/2020)
Dénomination
SCI Y.A.C.O
SIREN (siège)
450 635 693
Date d'immatriculation au RNE
27/10/2003
Fermeture de l'établissement - 45063569300028
- Date d'effet de la fermeture : 23/12/2018
Fermeture de l'établissement - 45063569300010
- Date d'effet de la fermeture : 15/02/2020
Fermeture de l'établissement - 45063569300036
- Date d'effet de la fermeture : 15/02/2020
Fermeture de l'établissement - 45063569300044
- Date d'effet de la fermeture : 15/02/2020
Date de fin de la personne morale
26/10/2102
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
120000 EUR
Adresse du siège
CHE DES EYGALS SUPERIEURS 07140 MALARCE-SUR-LA-THINES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LA FIGERE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FICHOU NATHALIE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1967
Commune de résidence
Malarce-sur-la-Thines
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/02/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
23/12/2018
Siret
45063569300044
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
CHE DES EYGALS SUPERIEURS
07140 , MALARCE-SUR-LA-THINES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LA FIGERE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/02/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
23/10/2003
Siret
45063569300010
Code APE
6820A - Location de logements
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de logements
Adresse
9 LE BEL HAMELIN
50690 , NOUAINVILLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 23/12/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
30/01/2004
Siret
45063569300028
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'administration et la gestion par voie de location ou autrement d'un bien immobilier sis à Martinvast ZA le pont et de tous autres biens de même nature L'administration et la gestion par voie de location ou autrement d'un bien immobilier sis à Martinvast ZA le pont et de tous autres biens de même nature possibilité pour la Sté Yaco de se porter caution hypothécaire d'un ou plusieurs prêts réalisés par les associés pour l'acquisition des parts sociales de la société
Adresse
ZA le Pont
50690 , Martinvast - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/02/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
03/09/2008
Siret
45063569300036
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'administration et la gestion par voie de location ou autrement d'un bien immobilier sis à Martinvast ZA le pont et de tous autres biens de même nature l'administration et la gestion par voie de location ou autrement d'un bien immobilier sis à Martinvast ZA le pont et de tous autres biens de même nature possibilité pour la STÉ Yaco de se porter caution hypothécaire d'un ou plusieurs prêts réalisés par les associés p
Adresse
73 RUE BAPTISTE MARCET
50110 , CHERBOURG-EN-COTENTIN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Tourlaville
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5440
Date d'ajout
07/07/2020
Description
Radiation du RCS AUBENAS le 07/07/2020 avec effet au 20/05/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
04/06/2020
Description
Dissolution à compter du 15/02/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 15/02/2020, liquidateur : FICHOU Nathalie, siège de la liquidation : La Figère Chemin des Eygals Supérieurs 07140 Malarce-sur-la-Thines, parution de la publicité légale : Le Dauphiné Libéré en date du 08/06/2019
Numéro d'observation
1361
Date d'ajout
23/04/2019
Description
Radiation du RCS le 23/04/2019 avec effet au 23/12/2018 Radiation d'office sur réquisition de Monsieur le Greffier du Greffe du Tribunal de Commerce d'Aubenas par suite du transfert du siege social ZA ou Zone d'Activité Le Pont 50690 MARTINVAST au Chemin des Eygals Supérieurs La Figère 07140 MALARCE-SUR-LA-THINES à compter du 23/12/2018 (Actes déposés auprès du Greffe du Tribunal de Commerce d'Aubenas le 17/04/2019 sous le numéro A2019/01199
Numéro d'observation
2134
Date d'ajout
16/09/2008
Description
A cpter du 03.09.08 : chgt de gérant : Co-gérants Partants : Mrs LUCAS Olivier et LUCAS Yves et nv : Mr DELACOUR Patrick - Nv associée : Mme RIFFAÏ Anne-Sophie - Transfert du siège social et de l'étab pal : 9 le bel hamelin 50690 Nouainville / nv : Za le Pont 50690 Martinvast - Extension de l'objet social suite à l'adjonction d'activité de la possibilité pour la société YACO de se porter caution hypothécaire d'un ou plusieurs prêts réalisés pr les associés pour l'acquisition des parts sociales de la société - pv age du 03.09.08 - la gazette de la manche du 17.09.08
Numéro d'observation
2135
Date d'ajout
16/09/2008
Description
Ouverture de l'établissement complémentaire situé 73 rue Baptiste Marcet 50110 Tourlaville à compter du 03/09/2008
Numéro d'observation
410
Date d'ajout
17/02/2004
Description
MISE EN ACTIVITE DE LA SOCIETE SUITE A CREATION Date d'effet : 30/01/2004
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).