Entreprise : ZMG - SIREN 450 588 389
Identité
Dénomination
ZMG
SIREN (siège)
450 588 389
Date d'immatriculation au RNE
21/10/2003
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7700 EUR
Adresse du siège
36 T RUE DE CRIMEE 75019 PARIS 19 FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
36-
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
KAYALI MUNIRE
Nom d'usage
YILMAZ
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1963
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/03/2017
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
10/10/2003
Siret
45058838900020
Code APE
6202A - Conseil en systèmes et logiciels informatiques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
TOUTES PRESTATIONS DE SERVICES DANS LE DOMAINE INFORMATIQUE.
Adresse
36 T RUE 36T rue de Crimée
75019 , Paris - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
36-
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/07/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
10/10/2003
Siret
45058838900012
Code APE
725Z
Adresse
28 RUE CARTIER BRESSON
93500 , PANTIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
26
Date d'ajout
30/03/2017
Description
Radiation d'office - art. R 123-136 du code de commerce (à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'inscription de la mention de cessation d'activité, la société est radiée d'office).
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
25
Date d'ajout
14/12/2016
Description
Mention d'office : cessation d'activité - art. R123-125 du code de commerce (LRAR revenue NPAI).
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
28/12/2009
Description
ORDONNANCE DU JUGE COMMIS A LA SURVEILLANCE DU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES EN DATE DU 17-11-2009 (RG 2009073584) - RADIATION D'OFFICE DE MADAME KAYALI MUNIRE EN QUALITE DE GERANTE
Numéro d'observation
70857
Date d'ajout
07/12/2004
Description
La société a par décision du 01/07/2004 décidé le transfert de son siège social dans le ressort du GTC de PARIS avec une date d'effet déclarée au 01/07/2004
Numéro d'observation
70855
Date d'ajout
07/12/2004
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).