Entreprise : SCI LES ROCHES - SIREN 450 529 763
Identité
(Entreprise radiée le 27/05/2020)
Dénomination
SCI LES ROCHES
SIREN (siège)
450 529 763
Date d'immatriculation au RNE
27/10/2003
Date de fin de la personne morale
26/10/2102
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
6000 EUR
Adresse du siège
71 RTE DU PUY DE DOME 63870 ORCINES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PEREIRA VICENTE FERNANDO
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1962
Commune de résidence
BLANZAT
Nom, Prénom(s)
DA SILVA ROCHA DOMINIQUE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1965
Commune de résidence
Orcines
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
10/10/2003
Siret
45052976300010
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
9 AV DE LA REPUBLIQUE
63670 , LA ROCHE-BLANCHE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
10/10/2003
Siret
45052976300028
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Propriété, gestion et plus généralement l'Exploitaiton par bail, location ou toutes autres formes d'un immeuble.
Adresse
71 RTE 71 route du Puy de Dôme
63870 , Orcines - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5252
Date d'ajout
27/05/2020
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/12/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5251
Date d'ajout
27/05/2020
Description
Cessation totale d'activité à compter du 31/12/2019 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
27/05/2020
Description
Dissolution à compter du 31/12/2019 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 31/12/2019, liquidateur : DA SILVA ROCHA Dominique, siège de la liquidation : 71 Route du Puy de Dôme 63870 Orcines, parution de la publicité légale : Le Semeur Hebdo en date du 29/05/2020
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).