Entreprise : SCEA PORC LAGNOU - SIREN 450 525 472
Identité
Dénomination
SCEA PORC LAGNOU
SIREN (siège)
450 525 472
Date d'immatriculation au RNE
27/10/2003
Début d’activité
15/10/2003
Date de fin de la personne morale
26/10/2102
Forme juridique
SCEA, Société civile d'exploitation agricole
Activité principale
Elevage de porcins
Code APE
0146Z - Élevage de porcins
Qualité
Actif agricole
Capital social
90000 EUR
Adresse du siège
LE LAGNOU 22420 PLOUARET FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
AUFFRAY PIERRE
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1970
Commune de résidence
TROGUERY
Nom, Prénom(s)
SEBILLE ALAIN
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1961
Commune de résidence
POMMERIT LE VICOMTE
Dénomination
EARL AUFFRAY-KERMEUR
Qualité
Autre
Mention de la qualité
Actif agricole
Commune de résidence
Troguéry
Dénomination
EARL DES CHAMPS
Qualité
Autre
Mention de la qualité
Actif agricole
Commune de résidence
Plouvara
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
15/10/2003
Siret
45052547200012
Code APE
0146Z - Élevage de porcins
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Agricole
Activité principale
Elevage de porcins
Adresse
LE LAGNOU
22420 , PLOUARET - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
11278
Date d'ajout
10/07/2024
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce suite au jugement de clôture de la procédure pour insuffisance d'actif.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
11277
Date d'ajout
10/07/2024
Description
Par jugement en date du 28/06/2024 le Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc a prononcé la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif.
Numéro d'observation
5170
Date d'ajout
13/04/2021
Description
Par jugement en date du 26/03/2021 le Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc a prononcé la résolution du plan de redressement et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. A désigné en qualité de Liquidateur : SELARL DAVID-GOIC & ASSOCIES, prise en la personne de Me Daniel DAVID, Immeuble Le Séquoia - 45 rue de La Fayette - 22042 Saint-Brieuc. A fixé la date de cessation des paiements au 19/02/2021 A autorisé la poursuite d'activité jusqu'au 31/07/2021.
Numéro d'observation
3972
Date d'ajout
22/03/2021
Description
Par jugement en date du 12/01/2021 le Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc a homologué le plan de redressement. A fixé la durée du plan à 15 ans.
Numéro d'observation
8814
Date d'ajout
28/09/2020
Description
Par jugement en date 19/06/2020 le Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc a prolongé la période d'observation et la poursuite d'activité jusqu'au 05/01/2021
Numéro d'observation
9675
Date d'ajout
08/11/2019
Description
Par jugement en date du 24/09/2019 le Tribunal de Grande Instance de Saint-Brieuc a prolongé la période d'observation et la poursuite d'activité jusqu'au 22/03/2020
Numéro d'observation
3160
Date d'ajout
05/04/2019
Description
Par jugement en date du 22/03/2019 le Tribunal de Grande Instance de Saint Brieuc a ouvert une procédure de redressement judiciaire A désigné en qualité de mandataire judiciaire : SAS DAVID GOIC et ASSOCIES, prise en la personne de Me Daniel DAVID ou Me Bruno DAVID, Immeuble le Sequoia - 45 rue de la Fayette 22042 Saint-Brieuc Cédex 2. A fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 06/02/2019 A fixé à 6 mois la durée de la période d'observation
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Guingamp ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Saint-Brieuc. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Saint-Brieuc décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
1104
Date d'ajout
14/05/2004
Description
DESIGNATION DE MR AUFFRAY PIERRE EN QUALITE DE GERANT EN REMPLACEMENT DE MADEMOISELLE MORIN CORINNE PARTANTE REDUCTION DU CAPITAL SOCIAL, ANCIEN MONTANT : 120 000 EUROS NOUVEAU MONTANT : 90 000 EUROS PUBLICITE FAITE DANS ESPACE OUEST DU 13 MAI 2004 DEPOT AU GREFFE LE 14.05.2004 N° 04/A560 Date d'effet : 01/05/2004
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).