Entreprise : VINONOBILIS - SIREN 450 392 923
Identité
(Entreprise radiée le 16/08/2017)
Dénomination
VINONOBILIS
SIREN (siège)
450 392 923
Date d'immatriculation au RNE
11/01/2011
Fermeture de l'établissement - 45039292300030
- Date d'effet de la fermeture : 10/07/2017
Fermeture de l'établissement - 45039292300014
- Date d'effet de la fermeture : 05/12/2005
Fermeture de l'établissement - 45039292300022
- Date d'effet de la fermeture : 20/12/2010
Date de fin de la personne morale
10/01/2102
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
30000 EUR
Adresse du siège
2 RUE GUY MOCQUET 78350 LES LOGES-EN-JOSAS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GRANET MICHEL , MARCEL , JULIEN
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1950
Commune de résidence
La Turballe
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 20/12/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
05/12/2005
Siret
45039292300022
Code APE
4634Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
Activité principale
Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
Adresse
24 AV PAUL VERLAINE
33510 , ANDERNOS-LES-BAINS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 10/07/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
22/09/2003
Siret
45039292300030
Code APE
4634Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Achat et vente de vins, spiritueux, import, export et négoce de vins et spiritueux, organisation d'événementiels, consultant en vins.
Adresse
2 RUE 2 Rue Guy Moquet
78350 , Les Loges-en-Josas - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 05/12/2005
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
22/09/2003
Siret
45039292300014
Code APE
513J
Adresse
57 AV DENFERT ROCHEREAU
94210 , SAINT-MAUR-DES-FOSSES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
14753
Date d'ajout
16/08/2017
Description
Dissolution à compter du 10/07/2017 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 10/7/2017 siège de la liquidation chez le liquidateur : 15 rue du Manoir 44420 LA TURBALLE parution de la publicité légale Les affiches versaillaises du 08/08/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
14755
Date d'ajout
16/08/2017
Description
Radiation. Clôture des opérations de liquidation le 10/7/2017
Numéro d'observation
52771
Date d'ajout
11/01/2011
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège LE 20/12/2010
Numéro d'observation
63736
Date d'ajout
26/01/2006
Description
Transfert sans maintien d'une exploitation dans le ressort de l'ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).