Entreprise : OFFICE DE TOURISME ET D'ANIMATION - SIREN 450 381 520
Identité
(Entreprise radiée le 08/11/2017)
Dénomination
OFFICE DE TOURISME ET D'ANIMATION
SIREN (siège)
450 381 520
Date d'immatriculation au RNE
23/12/2004
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Régie d'une collectivité locale à caractère industriel ou commercial
Adresse du siège
PL JEAN MERMOZ 14640 VILLERS-SUR-MER FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
TRANCHANT BENJAMIN
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1970
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
DURAND JEAN-PAUL , ALPHONSE , GERARD
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1951
Commune de résidence
Villers-sur-Mer
Nom, Prénom(s)
COLOMBIER FRANCOISE , MARCELLE , MAURICETTE
Nom d'usage
LECHAU
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1947
Commune de résidence
Villers-sur-Mer
Nom, Prénom(s)
BEQUET CELINE , JACQUELINE , MICHELLE
Nom d'usage
CONSTENSOUX
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1970
Commune de résidence
Paris 18
Nom, Prénom(s)
MATHIEU KARINE , RACHEL , FLORENCE
Nom d'usage
BOUTILLIER
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1972
Commune de résidence
Grainville-Langannerie
Nom, Prénom(s)
PYCKE CHRISTIAN , PHILIPPE , ANDRE
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1969
Commune de résidence
Villers-sur-Mer
Nom, Prénom(s)
CIAVATTA PATRICIA
Nom d'usage
FORIN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1950
Commune de résidence
Villers-sur-Mer
Nom, Prénom(s)
CHAIGNON CATHERINE , JEANNE , BRIGITTE
Nom d'usage
GENAIN
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1952
Commune de résidence
Saint-Germain-En-Laye
Nom, Prénom(s)
SAUTELET BRUNO , JEAN-MAURICE
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1953
Commune de résidence
Paris 16
Nom, Prénom(s)
HOSTATER GERALD , JEAN
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1944
Commune de résidence
Rueil-Malmaison
Nom, Prénom(s)
CHEDRU DOMINIQUE , JOSEPH , ROGER
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1944
Commune de résidence
Villers-sur-Mer
Nom, Prénom(s)
LORIOT DE ROUVRAY ALAIN , MARIE-PIERRE
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1940
Commune de résidence
Paris 17
Nom, Prénom(s)
LORY INGRID , JOSETTE , PAULE
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1976
Commune de résidence
Villers-sur-Mer
Nom, Prénom(s)
GOSSELIN JEREMIE , ALAIN , NICOLAS
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1980
Commune de résidence
Putot-en-Auge
Nom, Prénom(s)
DELAUNAY ERIC , DANIEL
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1962
Commune de résidence
Auberville
Nom, Prénom(s)
BRISSON PATRICK , LOUIS
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1950
Commune de résidence
Villers-sur-Mer
Nom, Prénom(s)
AUZANNET ANNE-LISE , LUCIE
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1980
Commune de résidence
Villers-sur-Mer
Nom, Prénom(s)
HONORE ALEXANDRE , FRANCOIS , JACKIE
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1975
Commune de résidence
Villers-sur-Mer
Nom, Prénom(s)
NOTTET JACQUES , ALAIN
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1951
Commune de résidence
Villers-sur-Mer
Nom, Prénom(s)
LE BIHAN CHRISTINE , FRANCOISE , DANIELLE
Nom d'usage
SEVESTRE
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1968
Commune de résidence
Villers-sur-Mer
Nom, Prénom(s)
DUVAL PASCAL , MAURICE
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1961
Commune de résidence
Villers-sur-Mer
Nom, Prénom(s)
TOLMAIS DOMINIQUE , ANDRE , RENE
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1956
Commune de résidence
Clarbec
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2016
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/01/2004
Siret
45038152000011
Code APE
7990Z - Autres services de réservation et activités connexes
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Animation de la station Office de tourisme
Adresse
PL place Jean Mermoz
14640 , Villers-sur-Mer - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3336
Date d'ajout
08/11/2017
Description
Radiation du RCS le 08/11/2017 avec effet au 31/12/2016
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3335
Date d'ajout
08/11/2017
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 31/12/2016 Liquidateur : DURAND Jean-Paul, Alphonse, Gérard Le siège de la liquidation est fixé à : Mairie - rue du Général de Gaulle 14640 Villers-sur-Mer
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Honfleur ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Lisieux. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).