Entreprise : ST MARTIN AUTO LOC COMPAGNIE - SIREN 450 377 247
Identité
(Entreprise radiée le 17/12/2018)
Dénomination
ST MARTIN AUTO LOC COMPAGNIE
SIREN (siège)
450 377 247
Date d'immatriculation au RNE
13/10/2003
Date de fin de la personne morale
12/10/2053
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Gestion de biens
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
3 RUE DU QUAI 12400 VABRES L'ABBAYE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VERNAT MICHEL , FRANCOIS , ANDRE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1957
Commune de résidence
Vabre l'abbaye
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/05/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/11/2003
Siret
45037724700017
Code APE
7711A - Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers
Adresse
3 RUE DU QUAI
12400 , VABRES L'ABBAYE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4920
Date d'ajout
17/12/2018
Description
Radiation du RCS le 17/12/2018 avec effet au 31/05/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2597
Date d'ajout
19/06/2018
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 19/02/2018 Liquidateur : VERNAT Michel François André Le siège de la liquidation est fixé à : 3 rue du Quai 12400 Vabres-l'Abbaye Journal d'annonces légales : LA DEPECHE DU MIDI DIMANCHE en date du 08/04/2018
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Millau ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Rodez. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Rodez décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
1338
Date d'ajout
19/10/2004
Description
Décision de ne pas dissoudre la société nonobstant la perte de plus de la moitié du capital Continuation de la société malgré une perte supérieure à la moitie du capital social - Pv D ag du 15/10/2004 - le rouergat du 21/10/2004 Date d'effet : 15/10/2004
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).