Entreprise : VGLM IMMOBILIERE D'HOTELLERIE - SIREN 450 337 159
Identité
(Entreprise radiée le 24/12/2019)
Dénomination
VGLM IMMOBILIERE D'HOTELLERIE
SIREN (siège)
450 337 159
Date d'immatriculation au RNE
07/10/2003
Date de fin de la personne morale
06/10/2053
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7700 EUR
Adresse du siège
3 RUE DU QUAI 12400 VABRES L'ABBAYE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VERNAT MICHEL , FRANCOIS-ANDRE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1957
Commune de résidence
Vabre l'abbaye
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/09/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/11/2003
Siret
45033715900013
Code APE
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
Activité principale
Hôtels et hébergement similaire
Adresse
3 RUE DU QUAI
12400 , VABRES L'ABBAYE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
7611
Date d'ajout
24/12/2019
Description
Radiation du RCS le 24/12/2019 avec effet au 30/09/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5641
Date d'ajout
06/09/2019
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 30/05/2019 Liquidateur : VERNAT Michel François-André Le siège de la liquidation est fixé à : 3 rue du Quai 12400 Vabres-l'Abbaye Journal d'annonces légales : LA VOLONTE PAYSANNE en date du 05/09/2019
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Millau ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Rodez. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Rodez décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
1337
Date d'ajout
19/10/2004
Description
Capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social Continuation de la société malgré un actif net inférieur à la moitie du capital social Pv d'ag du 15/10/2004 - le rouergat du 21/10/2004 Date d'effet : 15/10/2004
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).