Entreprise : SCI S.S.P - SIREN 450 312 889
Identité
Dénomination
SCI S.S.P
SIREN (siège)
450 312 889
Date d'immatriculation au RNE
05/07/2007
Début d’activité
28/06/2007
Date de fin de la personne morale
04/07/2102
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Location en meuble
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
20000 EUR
Adresse du siège
16 RUE DES GENETS 17590 ARS-EN-RE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LE RALLIER SANDRA , FREDERIQUE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1974
Commune de résidence
Sainte-Marie-de-Ré
Nom, Prénom(s)
CHAUDERLOT SOLANGE
Nom d'usage
LE RALLIER
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1949
Commune de résidence
Ars-en-Ré
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
28/06/2007
Siret
45031288900022
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Location en meuble
Autres Activités
Location en meuble
Adresse
16 RUE DES GENETS
17590 , ARS-EN-RE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
04/09/2003
Siret
45031288900014
Code APE
6619A - Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Nature de l'établissement
Gestion de biens
Activité principale
Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Adresse
195 RUE DE PARIS
94220 , CHARENTON-LE-PONT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
169
Date d'ajout
09/01/2014
Description
Modification relative aux associés à compter du 14/08/2013 : Partant : LE RALLIER Patrick Louis Dominique, Associé indéfiniment responsable Modifié : LE RALLIER Sandra, Frédérique, Gérant, Associé indéfiniment responsable Modifié : LE RALLIER Solange, Associé indéfiniment responsable Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 14/08/2013 : Modifié : LE RALLIER Sandra, Frédérique, Gérant, Associé indéfiniment responsable, demeurant 42 rue du 14 Juillet 17740 Sainte-Marie-de-Ré Modifié : LE RALLIER Solange, Associé indéfiniment responsable, demeurant 16 rue des Genêts 17590 Ars-en-Ré
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
7476
Date d'ajout
09/11/2011
Description
Augmentation de capital à compter du 27/10/2011 Ancien : 800 EUR Nouveau : 20000 EUR
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DEPOT CONSTITUTIF TC CRETEIL DU 07.10.2003 DEBUT ACTIVITE : 04.09.2003 JOURNAL DE TRANSFERT : LE PARISIEN DU 04.07.2007 DEPOT TRANSFERT TC LA ROCHELLE DU 03.07.2007 JOURNAL DE TRANSFERT LE PHARE DE RE DU 04.07.2007
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).