Entreprise : A.B.C.I.E. - SIREN 450 305 628
Identité
Dénomination
A.B.C.I.E.
SIREN (siège)
450 305 628
Date d'immatriculation au RNE
09/10/2003
Début d’activité
30/09/2003
Date de fin de la personne morale
08/10/2102
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2004
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Activité de marchands de biens, lotisseurs apporteurs d'affaires, ingénierie immoblilière
Code APE
6810Z - Activités des marchands de biens immobiliers
Capital social
9000 EUR
Adresse du siège
12 QUAI VICTOR AUGAGNEUR 69003 LYON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BARONE HERVE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1969
Commune de résidence
Saint-Didier-au-Mont-d'Or
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
30/09/2003
Siret
45030562800023
Code APE
6810Z - Activités des marchands de biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
Activité de marchands de biens, lotisseurs apporteurs d'affaires, ingénierie immoblilière
Autres Activités
Activité de marchands de biens, lotisseurs apporteurs d'affaires, ingénierie immoblilière
Adresse
12 QUAI VICTOR AUGAGNEUR
69003 , LYON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 09/11/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
03/09/2003
Siret
45030562800015
Code APE
6810Z - Activités des marchands de biens immobiliers
Activité principale
Activités des marchands de biens immobiliers
Adresse
108 CRS EMILE ZOLA
69100 , VILLEURBANNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F21/095177
Date d'ajout
08/12/2021
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 08/12/2021 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F21/095119
Date d'ajout
08/12/2021
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 08/12/2021 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Numéro d'observation
F19/073393
Date d'ajout
24/12/2019
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 19/12/2019 désignant en qualité de liquidateur judiciaire : la SELARLU MARTIN représentée par Me Pierre MARTIN Le Britannia Batiment B 20 Boulevard Eugène Deruelle 69003 LYON en remplacement du mandataire précédemment désigné avec la même qualité.
Numéro d'observation
F14/035644
Date d'ajout
30/09/2014
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 30/09/2014 prononçant la liquidation judiciaire. Juge commissaire : Monsieur JURY Alain. Juge commissaire suppléant : Monsieur PRAS Philippe. Liquidateur-judiciaire : Maître SABOURIN R.Bernard 219 RUE DUGUESCLIN 69427 LYON CEDEX 03. Date de cessation des paiements : 01/09/2014
Numéro d'observation
F10/035161
Date d'ajout
19/10/2010
Description
Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).