Entreprise : HOLDING P.R. - SIREN 450 267 042
Identité
Dénomination
HOLDING P.R.
SIREN (siège)
450 267 042
Date d'immatriculation au RNE
06/10/2003
Début d’activité
03/09/2003
Date de fin de la personne morale
05/10/2102
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2006
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
holding financier.
Code APE
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
Capital social
103320 EUR
Adresse du siège
68 MAIL FRANCOIS MITTERRAND 35000 RENNES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PIOTIN CHRISTOPHE , EDOUARD , EUGENE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1971
Commune de résidence
Cesson-Sévigné
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
03/09/2003
Siret
45026704200023
Code APE
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
holding financier.
Autres Activités
holding financier.
Adresse
68 MAIL FRANCOIS MITTERRAND
35000 , RENNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 29/08/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
03/09/2003
Siret
45026704200015
Code APE
652E
Adresse
1 RUE G FR POULLAIN SAINTE FOIX
35000 , RENNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
49807
Date d'ajout
13/03/2014
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Rennes rendue le 03/03/2014 nommant M. Neveu Bertrand juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
11/03/2008
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de Rennes du 13/02/2008 étendant la procédure de liquidation judiciaire de l'EURL BURGER RENNES 130 rue de Fougères 35700 RENNES RCS RENNES 429 630 551 (2000 B 00226) à la SARL HOLDING PR Juge Commissaire : Mme M LENORMAND Liquidateur : Maître Goïc de la SCP Goïc 4 place des Colombes 35000 Rennes
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
29/09/2006
Description
: Transfert du siège & de l'établissement principal de RENNES, 1 RUE GERMAIN FRANCOIS POULLAIN DE SAINTE FOIX exploité du 03.09.2003 au 29.08.2006 à RENNES, 68 AVENUE DU MAIL FRANCOIS MITTERRAND A compter du 29.08.2006
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
NC
Description
- Date de cessation d'activité : 13/02/2008.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).