Entreprise : DOP COMMUNICATION - SIREN 450 252 333
Identité
Dénomination
DOP COMMUNICATION
SIREN (siège)
450 252 333
Date d'immatriculation au RNE
24/07/2006
Début d’activité
01/08/2006
Date de fin de la personne morale
23/07/2102
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Impression numérique, création de site Internet pao publicité, marketing direct.
Code APE
1812Z - Autre imprimerie (labeur)
Capital social
7700 EUR
Adresse du siège
51 RUE DES AULNOYES 02310 DOMPTIN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MASIA SYLVIE , FRANCE , PIERRETTE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1961
Commune de résidence
Domptin
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/08/2006
Siret
45025233300031
Nom commercial
DOP COMMUNICATION
Enseigne
DOP COMMUNICATION
Code APE
1812Z - Autre imprimerie (labeur)
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Impression numérique, création de site Internet pao publicité, marketing direct.
Adresse
51 RUE DES AULNOYES
02310 , DOMPTIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 12/01/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
29/09/2003
Siret
45025233300015
Enseigne
DOP COMMUNICATION - SOS ORDI 77
Code APE
723Z
Adresse
99 RUE DE PARIS
77200 , TORCY - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
IMM LE KHEOPS - 99-101
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/07/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
12/01/2004
Siret
45025233300023
Code APE
723Z
Adresse
20 RUE PIERRE MENDES FRANCE
77200 , TORCY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
28
Date d'ajout
02/01/2024
Description
Par Ordonnance du Président du tribunal de commerce de SOISSONS en date du 02/01/2024, SCP CROZAT BARAULT MAIGROT en la personne de Maître Jean-François CROZAT remplace le mandataire judiciaire précédemment désigné.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
25
Date d'ajout
12/10/2023
Description
Jugement du tribunal de commerce de SOISSONS en date du 12/10/2023 mettant fin à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Numéro d'observation
23
Date d'ajout
23/02/2023
Description
Le Tribunal de Commerce de SOISSONS a prononcé, en date du 23/02/2023, l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée sous le numéro 2023/22, date de cessation des paiements le 15/12/2022, et a désigné Monsieur Christian COTELLE : Juge Commissaire, liquidateur SCP CROZAT BARAULT MAIGROT en la personne de Maître Jean-François CROZAT 5bis Rue de Panleu 02200 Soissons. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
24/07/2006
Description
Historique des observations RCS : JAL de transfert: L'UNION. Dépôt de l'acte primitif au greffe du tribunal de commerce de MEAUX. Dépôt de l'acte de transfert au greffe du tribunal de commerce de SOISSONS le 24.7.2006 n°260931. - Transfert du siège de TORCY (77200)20 Rue Pierre Mendès France,BP 76 à DOMPTIN (02310) 51 rue des Aulnoyes, le 01.08.2006.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
23/06/2006
Description
Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).