Entreprise : MYCA - SIREN 450 191 663
Identité
Dénomination
MYCA
Sigle
MYCA
SIREN (siège)
450 191 663
Date d'immatriculation au RNE
01/10/2003
Dissolution
Date de fin de la personne morale
30/09/2053
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2004
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
8000 EUR
Adresse du siège
55 CRS LIBERATION - GEN DE GAULLE 38100 GRENOBLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LUBIATO PIERRE-JEAN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1952
Commune de résidence
Les Abrets-en-Dauphiné
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 02/12/2005
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
17/11/2003
Siret
45019166300019
Nom commercial
H - ELECTRONIQUE
Enseigne
H. ELECTRONIQUE
Code APE
524L
Origine du fonds
Achat
Activité principale
Commerce de tout matériel électronique, haute fidélité, sonorisation, interphone, acoustique, musique électronique.
Adresse
55 CRS 55 Cours de la Libération
38100 , Grenoble - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F19/011524
Date d'ajout
28/05/2019
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble en date du 28/05/2019 prononçant la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif. Dissolution de plein droit de la personne morale par application de l'article 1844-7-7° du code civil.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F07/001114
Date d'ajout
30/01/2007
Description
Par jugement du 16 janvier 2007, le Tribunal a désigné M. Yves MARCELLIN en remplacement de M. Bernard FOURNIER dans ses fonctions de juge-commissaire.
Numéro d'observation
F05/014386
Date d'ajout
02/12/2005
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble en date du 02/12/2005 prononçant la liquidation judiciaire immédiate - Représentant des créanciers-liquidateur : Me ROUMEZI 57 BOULEVARD DES ALPES 38240 MEYLAN - Juge commissaire : Monsieur FOURNIER Bernard Juge commissaire suppléant : Monsieur BECQUART Dominique - Date de cessation des paiements : 29/11/2005
Numéro d'observation
F05/014229
Date d'ajout
29/11/2005
Description
déclaration de cessation des paiements faite au Greffe du Tribunal de Commerce de Grenoble en date du 29/11/2005 conformément à l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985 en vue de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou liquidation judiciaire.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).