Entreprise : SCI DE LA JARNE LES PETITES VIGNES - SIREN 450 174 149
Identité
Dénomination
SCI DE LA JARNE LES PETITES VIGNES
SIREN (siège)
450 174 149
Date d'immatriculation au RNE
30/09/2003
Début d’activité
24/06/2024
Date de fin de la personne morale
29/09/2102
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
L'acquisition, la gestion, la location de tous biens immobiliers.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
2000 EUR
Adresse du siège
65 RUE REINE DES BOIS 76230 BOIS-GUILLAUME FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GROMENIL JEROME , OLIVIER , LUCIEN
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1950
Commune de résidence
Saint-André-de-l'Eure
Nom, Prénom(s)
JULIEN MARTINE , ANDREE , RENEE
Nom d'usage
BOUSSELAIRE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1953
Commune de résidence
Saint-André-de-l'Eure
Dénomination
LES ILIADES
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Bois-Guillaume
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
24/06/2024
Siret
45017414900028
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Gestion de biens
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
65 RUE REINE DES BOIS
76230 , BOIS-GUILLAUME - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 24/06/2024
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/2003
Siret
45017414900010
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition, gestion, location et administration de tous biens immobiliers bâtis et non bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire
Adresse
67 RUE DES VILLAGES
17740 , SAINTE-MARIE-DE-RE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
10522
Date d'ajout
01/08/2024
Description
Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce de Rouen par suite de transfert du siège social et de l'établissement principal à compter du 24/06/2024 du 67 Rue des Villages 17740 Sainte-Marie-de-Ré au 65 Rue Reine des Bois 76230 Bois-Guillaume
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
8708
Date d'ajout
30/12/2013
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 17/12/2013 : Partant : LAUBIES Edouard Xavier Maurice, Gérant, Associé indéfiniment responsable Nouveau : LES ILIADES (SA), Gérant, Associé indéfiniment responsable
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).