Entreprise : AC CONSEIL - SIREN 450 130 786
Identité
Dénomination
AC CONSEIL
SIREN (siège)
450 130 786
Date d'immatriculation au RNE
26/09/2003
Début d’activité
01/07/2003
Date de fin de la personne morale
25/09/2102
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2003
Nature de l'entreprise
Commerciale, Libérale non règlementée
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
Conseil, consultation, assistance à la gestion
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Capital social
8000 EUR
Adresse du siège
RUE AMPERE 69680 CHASSIEU FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
29-31
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CARTERON ARNAUD , MARIE , JEAN , YVES
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1961
Commune de résidence
Lyon
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/07/2003
Siret
45013078600020
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Libérale non règlementée
Activité principale
Conseil en gestion et en patrimoine
Autres Activités
Conseil en gestion et en patrimoine
Adresse
RUE AMPERE
69680 , CHASSIEU - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
29-31
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 26/09/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/2003
Siret
45013078600012
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Activité principale
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Adresse
35 RUE DE TOURVIELLE
69005 , LYON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F20/000236
Date d'ajout
02/01/2020
Description
Arrêt de la Cour d'Appel de Lyon du 19/12/2019 infirmant le jugement d'interdiction de gérer du 18/10/2018 et prononce à l'encontre de M. Arnaud CARTERON l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise ou personne morale pendant une durée de sept ans.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F18/054304
Date d'ajout
31/10/2018
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 31/10/2018 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Numéro d'observation
F18/054424
Date d'ajout
31/10/2018
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 31/10/2018 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Numéro d'observation
F17/009123
Date d'ajout
16/02/2017
Description
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 10/02/2017 désignant en qualité de Juge commissaire : Monsieur AUZAL Jean-François en remplacement du juge commissaire précédemment désigné.
Numéro d'observation
F15/050519
Date d'ajout
09/12/2015
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 09/12/2015 prononçant la liquidation judiciaire. Juge commissaire : Monsieur VUILLERMOZ Bruno. Juge commissaire suppléant : Monsieur GARDON Thierry. Liquidateur-judiciaire : la Selarl MJ SYNERGIE-Mandataires judiciaires représentée par Me Bruno WALCZAK 136 COURS LAFAYETTE CS 33434 69441 LYON CEDEX 03. Date de cessation des paiements : 22/10/2015
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).