Entreprise : GROUPE D'EMBALLAGES SOUPLES - SIREN 450 126 222
Identité
(Entreprise radiée le 06/03/2019)
Dénomination
GROUPE D'EMBALLAGES SOUPLES
SIREN (siège)
450 126 222
Date d'immatriculation au RNE
05/01/2006
Fermeture de l'établissement - 45012622200022
- Date d'effet de la fermeture : 17/02/2009
Fermeture de l'établissement - 45012622200014
- Date d'effet de la fermeture : 18/02/2004
Fermeture de l'établissement - 45012622200030
- Date d'effet de la fermeture : 21/12/2005
Date de fin de la personne morale
04/01/2102
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
11327000 EUR
Adresse du siège
RTE THEIL 89100 MAILLOT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CART-TANNEUR GILLES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1947
Commune de résidence
Maisons-Laffitte
Dénomination
GES International SA
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
LUXEMBOURG
Dénomination
CONSTANTIN ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 18/02/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
19/09/2003
Siret
45012622200014
Code APE
652E
Adresse
21 PL DE LA MADELEINE
75008 , PARIS 8 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 21/12/2005
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
19/03/2004
Siret
45012622200030
Code APE
652E
Adresse
9 RUE PASQUIER
75008 , PARIS 8 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 17/02/2009
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
19/09/2003
Siret
45012622200022
Code APE
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisition, la cession, la prise de participa- tion ou de controle direct ou indirect par tous moyens et sous quelque forme que ce soit de tous actifs, de toutes sociétés, entreprises ou autres entités de quelque nature que ce soit. La réalisation du présent objet par tous moyens y compris notamment par voie d'apport, de souscriptions, d'achat, d'actions ou d'autres droits de fusion, de scission, d'acquisition ou de cession d'actifs/passifs, de partenariat, d'association, de création d'entreprises ou de toute autre mode de coopération. L'administration et la gestion de ses intérêts, participation et autres actifs.
Adresse
RTE THEIL
89100 , MAILLOT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4946
Date d'ajout
10/01/2024
Description
Jugement du tribunal de commerce de Sens en date du 09/01/2024, prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, nom du liquidateur : SELARL François Carlo
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3726
Date d'ajout
16/12/2020
Description
Jugement du tribunal de commerce de Sens, prononce en date du 15/12/2020 la reprise de la procédure de liquidation judiciaire, liquidateur désigné SELARL François Carlo 2 Chemin de la Guimbarde 89300 Joigny .
Numéro d'observation
30706
Date d'ajout
06/03/2019
Description
Jugement du tribunal de commerce de Sens en date du 05/03/2019 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du liquidateur : SELARL François Carlo . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 05/03/2019
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
17/02/2009
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de Sens du 17/02/2009 ouvrant une procédure de liquidation judiciaire. Cessation des paiements en date du 01/01/2009. Juge Commissaire : Mr Bruno RENARD Liquidateur : Maître Carlo François 2 chemin de la Guimbarde 89300 Joigny
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
05/01/2006
Description
Historique des observations depuis le 05/01/2006 : Actes constitutifs déposés au Greffe du Tribunal de Commerce de PARIS le 30.09.2003. Siège social transféré de PARIS 8è, 21 Place de la Madeleine à MAILLOT (89100) Route de Theil, puis de MAILLOT à PARIS 8è, 9 Rue Pasquier et enfin de PARIS 8è à MAILLOT (89100) Route de Theil à compter du 21.12.2005 Actes de transfert déposés au Greffe du Tribunal de Commerce de SENS le 5.01.2006 publiés dans l'Indépendant de l'Yonne Aucune activité n'est conservée au précédent siège social pour lequel la société était immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 2004 B 5764
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).