Entreprise : SCI B A O - SIREN 450 059 480
Identité
(Entreprise radiée le 03/02/2021)
Dénomination
SCI B A O
SIREN (siège)
450 059 480
Date d'immatriculation au RNE
25/09/2003
Date de fin de la personne morale
24/09/2102
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
44 QUAI CELESTIN BOUGLE 22370 PLENEUF-VAL-ANDRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
OLLEVIER ALAIN , JEAN , PIERRE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1957
Commune de résidence
Pléneuf-Val-André
Nom, Prénom(s)
BERTHOUX JACQUES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1960
Commune de résidence
ST BRIEUC
Nom, Prénom(s)
LECERVOISIER VERONIQUE , ODETTE , BERTHE
Nom d'usage
OLLEVIER
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1962
Commune de résidence
Pléneuf-Val-André
Nom, Prénom(s)
LE GALL FRANCOISE , CLAUDE , GENEVIEVE
Nom d'usage
BERTHOUX
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1962
Commune de résidence
Saint-Brieuc
Nom, Prénom(s)
BERTHOUX ANTOINE , FRANCOIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1988
Commune de résidence
Saint-Brieuc
Nom, Prénom(s)
BERTHOUX MATHILDE , CLAIRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1990
Commune de résidence
Saint-Brieuc
Nom, Prénom(s)
BERTHOUX CLAIRE , MILENA
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1992
Commune de résidence
Saint-Brieuc
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 24/12/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
04/09/2003
Siret
45005948000019
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
8 RUE GOURIEN
22000 , SAINT-BRIEUC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/05/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
04/09/2003
Siret
45005948000027
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisition,l'exploitation par bail ou autrement et la cession éventuelle de tous immeubles,biens et droits immobiliers.L'édification de toutes constructions ainsi que la réfection et l'aménagement de celles existantes.La participation,minoritaires ou majoritaires,au capital de toute société exerçant les mêmes activités ou des activités connexes ou complémentaires.
Adresse
44 QUAI 44 Quai Célestin Bougle
22370 , Pleneuf Val-André - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1643
Date d'ajout
03/02/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/10/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
30/07/2020
Description
Dissolution à compter du 31/05/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 16/03/2020, liquidateur : OLLEVIER Alain Jean Pierre, siège de la liquidation : 44 Quai Célestin Bougle 22370 Pléneuf-Val-André, parution de la publicité légale : Le Penthièvre en date du 30/07/2020
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).