Entreprise : LA COMPAGNIE DU BAIN - SIREN 450 044 532
Identité
(Entreprise radiée le 21/05/2021)
Dénomination
LA COMPAGNIE DU BAIN
SIREN (siège)
450 044 532
Date d'immatriculation au RNE
17/09/2003
Fermeture de l'établissement - 45004453200015
- Date d'effet de la fermeture : 18/12/2020
Date de fin de la personne morale
16/09/2102
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
100000 EUR
Adresse du siège
275 RUE PAUL LANGEVIN 13290 AIX-EN-PROVENCE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZAC DE LA ROBOLE NORD
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOREL THIERRY
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
MARSEILLE CEDEX 08
Nom, Prénom(s)
CREPIN GERARD
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1950
Commune de résidence
Aix-en-Provence
Dénomination
KPMG
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
MARSEILLE CEDEX 08
Dénomination
ASTERIA
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Aix-en-Provence
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 18/12/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
12/08/2003
Siret
45004453200015
Code APE
4752A - Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (moins de 400 m²)
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Négoce et installation de matériel sanitaire et de chauffage, de matériel de remise en forme
Adresse
275 RUE 275 rue Paul Langevin
13854 , Aix-en-Provence Cedex 3 - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Quartier d'Ayane - ZAC de la Robole Nord
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
15094
Date d'ajout
21/05/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 30/04/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1367
Date d'ajout
07/01/2021
Description
Cessation totale d'activité à compter du 18/12/2020 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
07/01/2021
Description
Dissolution à compter du 18/12/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 18/12/2020, liquidateur : CREPIN Gérard, siège de la liquidation : Quartier d'Ayane - ZAC de la Robole Nord 275 Rue Paul Langevin 13854 Aix-en-Provence Cedex 3, parution de la publicité légale : Les Publications Commerciales en date du 24/12/2020
Numéro d'observation
8444
Date d'ajout
10/07/2015
Description
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 30/06/2015
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).