Entreprise : SCI DE L ORMEAU - SIREN 450 000 385
Identité
Dénomination
SCI DE L ORMEAU
SIREN (siège)
450 000 385
Date d'immatriculation au RNE
09/09/2003
Début d’activité
09/09/2003
Date de fin de la personne morale
08/09/2102
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Acquisition, propriété, administration et gestion de tous immeubles ou droits immobiliers et exceptionnellement l'aliénation de ceux de ses immeubles devenus inutiles à la société au moyen de vente, échange ou apport en société.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
350000 EUR
Adresse du siège
13 RUE DE L'ORMEAU 17650 SAINT-DENIS-D'OLERON FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Saint-Denis-d'Oléron
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CLAVIER CHRISTIAN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1973
Commune de résidence
SAINT DENIS D OLERON
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
09/09/2003
Siret
45000038500010
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition, propriété, administration et gestion de tous immeubles ou droits immobiliers et exceptionnellement l'aliénation de ceux de ses immeubles devenus inutiles à la société au moyen de vente, échange ou apport en société.
Autres Activités
Acquisition, propriété, administration et gestion de tous immeubles ou droits immobiliers et exceptionnellement l'aliénation de ceux de ses immeubles devenus inutiles à la société au moyen de vente, échange ou apport en société.
Adresse
13 RUE DE L'ORMEAU
17650 , SAINT-DENIS-D'OLERON - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Saint-Denis-d'Oléron
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Marennes ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de La Rochelle. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de La Rochelle décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
30/09/2008
Description
(Divers) Valérie FREYCON gérant partante au 01.01.2006
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).