Entreprise : SCI NUMBER ONE - SIREN 449 949 262
Identité
Dénomination
SCI NUMBER ONE
SIREN (siège)
449 949 262
Date d'immatriculation au RNE
11/09/2003
Début d’activité
01/09/2003
Date de fin de la personne morale
10/09/2043
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
LA PROPRIETE ET LA GESTION DE TOUS IMMEUBLES OU DROITS IMMOBILIERS
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
3000 EUR
Adresse du siège
26 RUE DE LA MAIRIE 45140 INGRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GORGET NATHALIE , SUZANNE , FRANCOISE
Nom d'usage
MENDES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1965
Commune de résidence
Ingre
Nom, Prénom(s)
GERAULT PASCAL , YVES
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1961
Commune de résidence
Ingre
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/09/2003
Siret
44994926200025
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
LA PROPRIETE ET LA GESTION DE TOUS IMMEUBLES OU DROITS IMMOBILIERS
Autres Activités
LA PROPRIETE ET LA GESTION DE TOUS IMMEUBLES OU DROITS IMMOBILIERS
Adresse
26 RUE DE LA MAIRIE
45140 , INGRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
01/09/2003
Siret
44994926200017
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Gestion de biens
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
183 RUE DES POIRIERS
45770 , SARAN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3960
Date d'ajout
12/06/2007
Description
MODIFICATION RELATIVE AUX ASSOCIES A COMPTER DU 07/05/2007 : NOUVEAU : MENDES NATHALIE, ASSOCIÉ SOCIÉTÉ CIVILE CHANGEMENT DE QUALITE : GERAULT PASCAL, GÉRANT DEVIENT GÉRANT ASSOCIÉ TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL ET DE L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL A COMPTER DU 07/05/2007 : ANCIENNE ADRESSE : 183 RUE DES POIRIERS 45770 SARAN NOUVELLE ADRESSE : 26 RUE DE LA MAIRIE 45140 INGRE
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).