Entreprise : SCI DE LA LIBERTE - SIREN 449 916 261
Identité
Dénomination
SCI DE LA LIBERTE
SIREN (siège)
449 916 261
Date d'immatriculation au RNE
09/09/2003
Début d’activité
02/07/2003
Date de fin de la personne morale
08/09/2102
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
L'acquisition, l'administration et la gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens et droits immobiliers dont elle pourrait devenir propriétaire. L'emprunt de tous les fonds nécessaires à cet objet et la mise en place de toutes sûretés réelles ou autres garanties nécessaires. Exceptionnellement l'aliénation des immeubles devenus inutiles à la société, notamment au moyen de vente, échange ou apport en société.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
7 RUE 7 rue de la Liberte 29790 Pont-Croix FRANCE
Représentants
Nom, Prénom(s)
DONNARS MIKAEL
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1972
Commune de résidence
PONT CROIX
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
02/07/2003
Siret
44991626100018
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
La propriété, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont la société peut devenir propriétaire par voie d'acquisition, de construction, d'échange, d'apport ou autrement.
Autres Activités
La propriété, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont la société peut devenir propriétaire par voie d'acquisition, de construction, d'échange, d'apport ou autrement.
Adresse
7 RUE 7 rue de la Liberte
29790 , Pont-Croix - FRANCE
Observations
Numéro d'observation
4865
Date d'ajout
12/09/2008
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 20/08/2008 : Partant : DONNARS Fabienne, Co-Gérant Changement de qualité : DONNARS Mikaël, Co-Gérant devient Gérant associé
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).